22. august 2003Morten Wieth forlater styretMACONOMY A/SMorten Wieth forlater styret for MACONOMY A/S etter en periode på 2 år.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortMACONOMY A/SMACONOMY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Morten Wieth er medlem av styret.Se mere
30. april 2003Diederik Willem Heijning blir med i styretMACONOMY A/SDiederik Willem Heijning erstatter Jan Johannessen i styret for MACONOMY A/S etter en periode på 4 år. Morten Wieth er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af standardsoftwareMACONOMY A/STidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Morten Wieth er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2002Valerie Rahmani forlater styretMACONOMY A/SValerie Rahmani forlater styret for MACONOMY A/S etter en periode på 2 år. Morten Wieth er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 2002Bent Larsen blir med i styretMACONOMY A/SBent Larsen blir med i styret for MACONOMY A/S. Morten Wieth er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 2002Per Tejs Knudsen forlater ledelsenMACONOMY A/SPer Tejs Knudsen forlater ledelsen for MACONOMY A/S etter en periode på 13 år. Morten Wieth er medlem av styret.Se mere
7. juni 2002Bent Larsen blir adm. direktørMACONOMY A/SBent Larsen blir adm. direktør i MACONOMY A/S. Morten Wieth er medlem av styret.Se mere
27. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortMACONOMY A/SMACONOMY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Morten Wieth er medlem av styret.Se mere
23. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortMACONOMY A/SMACONOMY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Morten Wieth er medlem av styret.Se mere
30. april 2001Morten Wieth blir med i styretMACONOMY A/SMorten Wieth blir med i styret for MACONOMY A/S.Se mere