25. juniOverskudd på DKK 16 mio.VIPP A/SVIPP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
27. maiUnderskudd på DKK 37.772 WOLLEREN HOLDING ApSWOLLEREN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2023 til 1. januar. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiNye navn i styretVIPP A/S2 nye medlemmer blir med i styret for VIPP A/S. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023Henrik Ellebæk Steensgaard forlater styretVIPP A/SHenrik Ellebæk Steensgaard forlater styret for VIPP A/S etter en periode på 2 år. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 24.205 WOLLEREN HOLDING ApSWOLLEREN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2022 til 1. januar. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 26 mio.VIPP A/SVIPP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Frank Christensen Egelund blir med i styretVIPP A/SFrank Christensen Egelund blir med i styret for VIPP A/S. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Danny Wisborg og Morten Woldum indtrådt i direktionen (kilde: Les artikkel
1. januar 2023Morten Woldum blir med i ledelsenVIPP A/SMorten Woldum blir med i ledelsen for VIPP A/S.Se mere
21. juni 2022Overskudd på DKK 24.324 WOLLEREN HOLDING ApSWOLLEREN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2021 til 1. januar. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2021Underskudd på DKK 102.857 WOLLEREN HOLDING ApSWOLLEREN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2020 til 1. januar. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.WOLLEREN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2020Underskudd på DKK 91.685 WOLLEREN HOLDING ApSWOLLEREN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2019 til 1. januar. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2019Morten Woldum forlater ledelsenThe 4 Leaf Clover Holding ApSMorten Woldum forlater ledelsen for The 4 Leaf Clover Holding ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
10. oktober 2019Underskudd på DKK 4.530 The 4 Leaf Clover Holding ApSThe 4 Leaf Clover Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2019Ny status NORMALThe 4 Leaf Clover Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2019Morten Woldum blir med i ledelsenThe 4 Leaf Clover Holding ApSMorten Woldum blir med i ledelsen for The 4 Leaf Clover Holding ApS.Se mere
14. juni 2019Underskudd på DKK 353.262 WOLLEREN HOLDING ApSWOLLEREN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2018 til 1. januar. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2018Underskudd på DKK 219.265 WOLLEREN HOLDING ApSWOLLEREN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2017 til 1. januar. Morten Woldum er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2017Morten Woldum forlater styretWallz ApSMorten Woldum forlater styret for Wallz ApS etter en periode på 2 år.Se mere