14. augustMorten Ørsted blir ny styrelederSkanCode A/SMorten Ørsted erstatter Henrik Sidenius Paaby som styreleder hos SkanCode A/S etter en periode på 7 år.Se mere
16. aprilMorten Ørsted blir med i styretHALSNÆS BRUGSFORENINGMorten Ørsted erstatter Pia Kai-Sørensen i styret for HALSNÆS BRUGSFORENING etter en periode på 12 måneder.Se mere
30. januarOverskudd på DKK 67.395 ØRSTED - HOLDING ApSØRSTED - HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Morten Ørsted er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2023Morten Ørsted forlater ledelsenMOCH A/SMorten Ørsted forlater ledelsen for MOCH A/S etter en periode på 12 år.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 23 mio.ØRSTED - HOLDING ApSØRSTED - HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Morten Ørsted er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022 · PR NewswireMetaCompliance fortsætter deres europæiske ekspansion med overtagelsen af MOCH Danmark - Dansk Norge - Norsk Sverige - SvenskaEdTech-udbyderen blev grundlagt i fællesskab af Morten Ørsted og Christian Ravn . Les artikkel
15. juni 2022Morten Ørsted forlater styretMOCH A/SMorten Ørsted forlater styret for MOCH A/S etter en periode på 3 år.Se mere
15. juni 2022Endring i eierkretsenMOCH A/SMorten Ørsted er ikke lenger registrert som reell eier av MOCH A/S.Se mere
2. juni 2022Morten Ørsted slutter som adm. direktørPrologio ApSMorten Ørsted slutter som adm. direktør i Prologio ApS.Se mere
2. juni 2022Morten Ørsted forlater styretPrologio ApSMorten Ørsted forlater styret for Prologio ApS etter en periode på 4 år.Se mere
2. juni 2022Endring i eierkretsenPrologio ApSMorten Ørsted er ikke lenger registrert som reell eier av Prologio ApS.Se mere
21. mars 2022 · BusinessreviewStyrk virksomhedens menneskelige firewall: “Awareness er jeres vigtigste cyberforsvar”Virksomheden er grundlagt af Morten Ørsted og Christian Ravn i 1999. Les artikkel
25. februar 2022Regnskap for 2021 offentligjortMOCH A/SMOCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Morten Ørsted er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2022Regnskap for 2021 offentligjortØRSTED - HOLDING ApSØRSTED - HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Morten Ørsted er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2021Overskudd på DKK 581 Prologio ApSPrologio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Morten Ørsted er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. mars 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.MOCH A/SMOCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Morten Ørsted er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2021Overskudd på DKK 821.242 ØRSTED - HOLDING ApSØRSTED - HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Morten Ørsted er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2020Overskudd på DKK 19.442 Prologio ApSPrologio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Morten Ørsted er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januar 2020Underskudd på DKK 701.865 MOCH A/SMOCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Morten Ørsted er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2020Underskudd på DKK 389.277 ØRSTED - HOLDING ApSØRSTED - HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Morten Ørsted er medlem af ledelsen.Se mere