28. oktober 2016Morten Østergaard forlater ledelsenJOSIMAR HOLDING ApSMorten Østergaard forlater ledelsen for JOSIMAR HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
21. september 2016AdresseendringJOSIMAR HOLDING ApSJOSIMAR HOLDING ApS flytter fra Bording til Malling. Morten Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2016Overskudd på DKK 14.492 JOSIMAR HOLDING ApSJOSIMAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Morten Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2015Overskudd på DKK 427.265 JOSIMAR HOLDING ApSJOSIMAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Morten Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2014Trine Møller Andersen blir med i styretPLENOM A/STrine Møller Andersen erstatter Morten Østergaard i styret for PLENOM A/S etter en periode på 3 år.Se mere
28. august 2014AdresseendringJOSIMAR HOLDING ApSJOSIMAR HOLDING ApS flytter fra Brabrand til Bording. Morten Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2014Overskudd på DKK 301.259 PLENOM A/SPLENOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Morten Østergaard er medlem av styret.Se mere
1. juni 2014Underskudd på DKK 10.268 JOSIMAR HOLDING ApSJOSIMAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Morten Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2013Overskudd på DKK 91.781 PLENOM A/SPLENOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Morten Østergaard er medlem av styret.Se mere
13. mai 2013Underskudd på DKK 826 JOSIMAR HOLDING ApSJOSIMAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Morten Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortJOSIMAR HOLDING ApSJOSIMAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. august 2010 til 31. desember 2011. Morten Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortPLENOM A/SPLENOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Morten Østergaard er medlem av styret.Se mere
1. januar 2012Morten Østergaard blir med i styretPLENOM A/SMorten Østergaard blir med i styret for PLENOM A/S.Se mere
10. august 2010StiftelseJOSIMAR HOLDING ApSJOSIMAR HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Morten Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere