1. august 2015Mubarik Ali forlater ledelsenA-ONE ApSMubarik Ali forlater ledelsen for A-ONE ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
1. januar 2015StiftelseA-ONE ApSA-ONE ApS stiftes i bransjen transport af gods ad indre vandveje. Mubarik Ali er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2014Mubarik Ali forlater ledelsenZ.A.F. ApSMubarik Ali forlater ledelsen for Z.A.F. ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. juni 2013Underskudd på DKK 114.837 Z.A.F. ApSZ.A.F. ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. april 2012 til 31. desember 2012. Mubarik Ali er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2013Aziz Ahmad blir med i ledelsenPAK ApSAziz Ahmad erstatter Mubarik Ali i ledelsen for PAK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
29. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMAMA INDIA ApSMAMA INDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. februar 2011 til 31. desember 2011. Mubarik Ali er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2012StiftelseZ.A.F. ApSZ.A.F. ApS stiftes i bransjen andre post- og kurertjenester. Mubarik Ali er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2011Mubarik Ali blir med i ledelsenMAMA INDIA ApSMubarik Ali erstatter Ayyaz Amin i ledelsen for MAMA INDIA ApS etter en periode på 4 uker.Se mere