28. mars 2023Endring i eierkretsenM.E.X Comida Catering ApSMudassar Ali er ikke lenger registrert som reell eier av M.E.X Comida Catering ApS.Se mere
18. november 2022Ny status UNDER KONKURSM.E.X Comida Catering ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Mudassar Ali eier 100% av virksomheten.Se mere
13. september 2022Mudassar Ali forlater styretM.E.X Comida Catering ApSMudassar Ali forlater styret for M.E.X Comida Catering ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. september 2022Mudassar Ali forlater ledelsenM.E.X Comida Catering ApSMudassar Ali forlater ledelsen for M.E.X Comida Catering ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. september 2022Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONM.E.X Comida Catering ApSTidligere status: Normal. Mudassar Ali eier 100% av virksomheten.Se mere
26. juli 2022Underskudd på DKK 114.201 M.E.X Comida Catering ApSM.E.X Comida Catering ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mudassar Ali er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2021Overskudd på DKK 0 M.E.X Comida Catering ApSM.E.X Comida Catering ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. juni 2020 til 31. desember 2020. Mudassar Ali er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2020Wajahid Ali slutter som adm. direktørM.E.X Comida Catering ApSWajahid Ali slutter som adm. direktør i M.E.X Comida Catering ApS. Mudassar Ali er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
17. november 2020Mudassar Ali blir ny styrelederM.E.X Comida Catering ApSMudassar Ali erstatter Wajahid Ali som styreleder hos M.E.X Comida Catering ApS etter en periode på 5 dager.Se mere
17. november 2020Mudassar Ali blir med i ledelsenM.E.X Comida Catering ApSMudassar Ali blir med i ledelsen for M.E.X Comida Catering ApS.Se mere
17. november 2020Mudassar Ali forlater ledelsenIAL Catering Service ApSMudassar Ali forlater ledelsen for IAL Catering Service ApS etter en periode på 4 uker.Se mere
17. november 2020Endring i eierkretsenIAL Catering Service ApSMudassar Ali er ikke lenger registrert som reell eier av IAL Catering Service ApS.Se mere
17. november 2020Endring i eierkretsenM.E.X Comida Catering ApSMudassar Ali registrert som reell eier av M.E.X Comida Catering ApS.Se mere
2. november 2020Nytt navn: IAL Catering Service ApSHMZ Fleet Service ApSHMZ Fleet Service ApS skifter navn til IAL Catering Service ApS. Mudassar Ali er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2020Mariam Baig slutter som adm. direktørHMZ Fleet Service ApSMariam Baig slutter som adm. direktør i HMZ Fleet Service ApS. Mudassar Ali er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
23. oktober 2020Mudassar Ali blir med i ledelsenHMZ Fleet Service ApSMudassar Ali blir med i ledelsen for HMZ Fleet Service ApS.Se mere
23. oktober 2020Endring i eierkretsenHMZ Fleet Service ApSMudassar Ali registrert som reell eier av HMZ Fleet Service ApS.Se mere
4. september 2020Endring i eierkretsenM.E.X Comida Catering ApSMudassar Ali er ikke lenger registrert som reell eier av M.E.X Comida Catering ApS.Se mere
17. juni 2020StiftelseM.E.X Comida Catering ApSM.E.X Comida Catering ApS stiftes i bransjen event catering. Mudassar Ali eier 100% av virksomheten.Se mere