23. marsOverskudd på DKK 36.911 I-s-a ApSI-s-a ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Murat Baytekin eier 25% av virksomheten.Se mere
20. februarNytt navn: Runnixshoes ApSDIN SKO GROSSIST ApSDIN SKO GROSSIST ApS skifter navn til Runnixshoes ApS. Murat Baytekin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. desember 2023Overskudd på DKK 3.515 Muro Holding ApsMuro Holding Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Murat Baytekin er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 371.557 MY ApSMY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Murat Baytekin er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Ny bransje: FormueforvaltningMuro Holding ApsTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Murat Baytekin er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2023StiftelseDIN SKO GROSSIST ApSDIN SKO GROSSIST ApS stiftes i bransjen fremstilling af fodtøj. Murat Baytekin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. november 2023Underskudd på DKK 728.133 My Corner ApSMy Corner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Murat Baytekin eier 75% av virksomheten.Se mere
27. juli 2023Endring i eierkretsenVIP Events ApSMurat Baytekin er ikke lenger registrert som reell eier av VIP Events ApS.Se mere
26. juli 2023Endring i eierkretsenVIP Events ApSHaci Önal er ikke lenger registrert som reell eier av VIP Events ApS. Murat Baytekin eier fortsat 15% av virksomheten.Se mere
3. juli 2023Mehmet Ali Yildiz blir adm. direktørI-s-a ApSMehmet Ali Yildiz erstatter Mehmet Ali Yilmaz som adm. direktør i I-s-a ApS. Murat Baytekin eier 25% av virksomheten.Se mere
2. juli 2023Sadi Gøkce blir med i ledelsenVIP Events ApSSadi Gøkce erstatter Murat Baytekin i ledelsen for VIP Events ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 14.057 I-s-a ApSI-s-a ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Murat Baytekin eier 25% av virksomheten.Se mere
14. februar 2023Endring i eierkretsenVIP Events ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av VIP Events ApS. Murat Baytekin er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2023Endring i eierkretsenMy Corner ApSMurat Baytekin øker sitt reelle eierskap av My Corner ApS.Se mere
31. januar 2023Murat Baytekin blir med i ledelsenVIP Events ApSMurat Baytekin erstatter Haci Önal i ledelsen for VIP Events ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
31. januar 2023Endring i eierkretsenVIP Events ApSMurat Baytekin registrert som reell eier av VIP Events ApS.Se mere
4. januar 2023Overskudd på DKK 4.394 Muro Holding ApsMuro Holding Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Murat Baytekin er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Underskudd på DKK 720.403 MY ApSMY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Murat Baytekin er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2022Underskudd på DKK 1,3 mio.My Corner ApSMy Corner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Murat Baytekin eier 25% av virksomheten.Se mere
16. mars 2022Overskudd på DKK 10.953 I-s-a ApSI-s-a ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Murat Baytekin eier 25% av virksomheten.Se mere