21. desember 2023Overskudd på DKK 505.976 CHIBO HOLDING ApSCHIBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.Vivaldi Gruppen A/SVivaldi Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Underskudd på DKK 1,0 mio.DAN MONTERING A/SDAN MONTERING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 465.566 DANSK EJENDOMSKOMPAGNI A/SDANSK EJENDOMSKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2023Vivaldi Gruppen are looking for 2 pastry chefs to our production bakery in SlagelseCHIBO HOLDING ApS · SlagelseCHIBO HOLDING ApS søger ny medarbejder i Slagelse på fuld tid. Kontaktperson: Charlotte Axelgaard, HR. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se jobopslag
22. august 2023Vivaldi Gruppen A/S are looking for 6 chefs to Cafe VivaldiCHIBO HOLDING ApSCHIBO HOLDING ApS søger ny medarbejder. Kontaktperson: Charlotte Axelgaard, HR. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se jobopslag
19. desember 2022Overskudd på DKK 4,0 mio.DANSK EJENDOMSKOMPAGNI A/SDANSK EJENDOMSKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Underskudd på DKK 1,0 mio.DAN MONTERING A/SDAN MONTERING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Underskudd på DKK 14 mio.CHIBO HOLDING ApSCHIBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Underskudd på DKK 13 mio.Vivaldi Gruppen A/SVivaldi Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Underskudd på DKK 15 mio.Vivaldi Gruppen A/SVivaldi Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Underskudd på DKK 15 mio.CHIBO HOLDING ApSCHIBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 429.375 DAN MONTERING A/SDAN MONTERING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.DANSK EJENDOMSKOMPAGNI A/SDANSK EJENDOMSKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2021AdresseendringCHIBO HOLDING ApSCHIBO HOLDING ApS flytter til ny adresse i Slagelse. Mustafa Deliktas er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 2021Mustafa Deliktas forlater styretVIVALDI CATERING A/SMustafa Deliktas forlater styret for VIVALDI CATERING A/S etter en periode på 13 år.Se mere
26. juli 2021Mustafa Deliktas forlater ledelsenVIVALDI CATERING A/SMustafa Deliktas forlater ledelsen for VIVALDI CATERING A/S etter en periode på 13 år.Se mere
26. juli 2021Endring i eierkretsenVIVALDI CATERING A/SMustafa Deliktas er ikke lenger registrert som reell eier av VIVALDI CATERING A/S.Se mere
16. april 2021 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerDan Montering A/S Mustafa Deliktas er indtrådt i direktionen hos Dan Montering A/S i stedet for Niels Peter Thorsen Lorentzen (kilde: Les artikkel
1. april 2021Mustafa Deliktas blir med i ledelsenDAN MONTERING A/SMustafa Deliktas blir med i ledelsen for DAN MONTERING A/S.Se mere