HOBART FOSTER SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2003 til 30. november 2004. Muthukrishnan Rajah Ravindra Rajah er medlem av styret.
HOBART FOSTER SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2002 til 30. november 2003. Muthukrishnan Rajah Ravindra Rajah er medlem av styret.
HOBART FOSTER SCANDINAVIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2001 til 30. november 2002. Muthukrishnan Rajah Ravindra Rajah er medlem av styret.
HOBART FOSTER SCANDINAVIA A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til HOBART FOSTER SCANDINAVIA ApS. Muthukrishnan Rajah Ravindra Rajah er medlem av styret.
HOBART FOSTER SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2000 til 30. november 2001. Muthukrishnan Rajah Ravindra Rajah er medlem av styret.
HOBART FOSTER SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 30. november 2000. Muthukrishnan Rajah Ravindra Rajah er medlem av styret.
Douglas Yule Anderson erstatter Nancy Verena Carl som styreleder hos HOBART FOSTER SCANDINAVIA A/S etter en periode på 1 år. Muthukrishnan Rajah Ravindra Rajah er fortsatt styremedlem.
HOBART FOSTER SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Muthukrishnan Rajah Ravindra Rajah er medlem av styret.