4. januar 1994Vagn Kristensen forlater styretMØBELFABRIKKEN AF 03.07.1992 A/SVagn Kristensen forlater styret for MØBELFABRIKKEN AF 03.07.1992 A/S etter en periode på 23 år.
4. januar 1994Vagn Kristensen forlater ledelsenMØBELFABRIKKEN AF 03.07.1992 A/SVagn Kristensen forlater ledelsen for MØBELFABRIKKEN AF 03.07.1992 A/S etter en periode på 23 år.
4. januar 1994Ny status OPLØST EFTER KONKURSMØBELFABRIKKEN AF 03.07.1992 A/STidligere status: Under konkurs.
23. september 1992Nytt navn: MØBELFABRIKKEN AF 03.07.1992 A/SVIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/SVIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/S skifter navn til MØBELFABRIKKEN AF 03.07.1992 A/S.
22. september 1992Flere forlater styretVIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/S2 medlemmer forlater styret for VIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/S.Johan Blach PetersenForlater etter en periode på 21 årOskar Friis-JensenForlater etter en periode på 21 år
3. juni 1991Flere forlater styretVIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/S4 medlemmer forlater styret for VIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/S.Ebba Marie KristensenForlater etter en periode på 20 årJens Erik KristensenForlater etter en periode på 20 årJeppe Lyngsted JepsenForlater etter en periode på 20 årMorten KristensenForlater etter en periode på 20 år
19. januar 1988Jens Erik Kristensen forlater ledelsenVIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/SJens Erik Kristensen forlater ledelsen for VIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/S etter en periode på 17 år.
22. juni 1971StiftelseVIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/SVIGGO KRISTENSEN & SØNNER A/S stiftes i 1971.Adressec/o adv. Jeppe L. JepsenThinggade 37800 SkivePersonerJens Erik KristensenDirektør, styremedlemVagn KristensenDirektør, styremedlemEbba Marie KristensenStyremedlemJeppe Lyngsted JepsenStyremedlemJohan Blach PetersenStyremedlemMorten KristensenStyremedlemOskar Friis-JensenStyremedlem