2. februar 2000Nader Mofid forlater ledelsenTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApSNader Mofid forlater ledelsen for TORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApS etter en periode på 3 år.Se mere
25. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApSTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Nader Mofid er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApSTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Nader Mofid er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApSTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1996 til 31. desember 1996. Nader Mofid er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApSTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 1995 til 31. mars. Nader Mofid er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 1996Nader Mofid blir med i ledelsenTORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApSNader Mofid erstatter Ahmet Bicen i ledelsen for TORVETS KEBAB HOUSE OG CAFETERIA ApS etter en periode på 2 år.Se mere