15. maiOverskudd på DKK 5,9 mio.NATUR ENERGI ApSNATUR ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Naja Svane eier 45% av virksomheten.Se mere
19. aprilUnderskudd på DKK 1,4 mio.SVANE ApSSVANE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Naja Svane eier 100% av virksomheten.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 1,3 mio.NAJA S. HOLDING ApSNAJA S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Naja Svane er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilAdresseendringNAJA S. HOLDING ApSNAJA S. HOLDING ApS flytter fra Frederikssund til Skævinge. Naja Svane er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 876.134 SVANE ApSSVANE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Naja Svane eier 100% av virksomheten.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.NAJA S. HOLDING ApSNAJA S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Naja Svane er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Overskudd på DKK 8,0 mio.NATUR ENERGI ApSNATUR ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Naja Svane eier 45% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2022Endring i eierkretsenNATUR ENERGI ApSPoul Allan Svane er ikke lenger registrert som reell eier av NATUR ENERGI ApS. Naja Svane eier fortsat 45% av virksomheten.Se mere
8. oktober 2022Poul Allan Svane forlater styretNATUR ENERGI ApSPoul Allan Svane forlater styret for NATUR ENERGI ApS etter en periode på 10 år. Naja Svane eier 45% av virksomheten.Se mere
10. juni 2022Underskudd på DKK 343.612 SVANE ApSSVANE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Naja Svane eier 100% av virksomheten.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 4,5 mio.NAJA S. HOLDING ApSNAJA S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Naja Svane er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2022Overskudd på DKK 10 mio.NATUR ENERGI ApSNATUR ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Naja Svane eier 45% av virksomheten.Se mere
31. januar 2022Alice Nielsen forlater styretNATUR ENERGI ApSAlice Nielsen forlater styret for NATUR ENERGI ApS etter en periode på 1 år. Naja Svane eier 45% av virksomheten.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 8,4 mio.NATUR ENERGI ApSNATUR ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Naja Svane eier 45% av virksomheten.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 106.969 SVANE ApSSVANE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Naja Svane eier 100% av virksomheten.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 3,1 mio.NAJA S. HOLDING ApSNAJA S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Naja Svane er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Naja Svane blir med i styretNATUR ENERGI ApSNaja Svane blir med i styret for NATUR ENERGI ApS.Se mere
10. juli 2020Per Gunnar Frederiksen forlater styretNATUR ENERGI ApSPer Gunnar Frederiksen forlater styret for NATUR ENERGI ApS etter en periode på 3 år. Naja Svane eier 45% av virksomheten.Se mere
2. juni 2020Overskudd på DKK 2,3 mio.NAJA S. HOLDING ApSNAJA S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Naja Svane er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2020Underskudd på DKK 125.751 SVANE ApSSVANE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Naja Svane eier 100% av virksomheten.Se mere