2. april 2019Bent Eshøj blir med i ledelsenHelse IVSBent Eshøj erstatter Nalinee Chadjen i ledelsen for Helse IVS etter en periode på 2 år.Se mere
1. desember 2018Nalinee Chadjen forlater ledelsenNAJ Holding IVSNalinee Chadjen forlater ledelsen for NAJ Holding IVS etter en periode på 1 år.Se mere
23. juli 2018Underskudd på DKK 1.000 NAJ Holding IVSNAJ Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2017 til 31. desember 2017. Nalinee Chadjen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 1.078 Helse IVSHelse IVS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2017 til 31. desember 2017. Nalinee Chadjen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2017StiftelseNAJ Holding IVSNAJ Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nalinee Chadjen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2017StiftelseHelse IVSHelse IVS stiftes i bransjen aktiviteter vedrørende fysisk velvære. Nalinee Chadjen er medlem af ledelsen.Se mere