23. august 1998Nancy Gehrt forlater styretEKKO TRADING ApSNancy Gehrt forlater styret for EKKO TRADING ApS etter en periode på 14 år.Se mere
6. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortEKKO TRADING ApSEKKO TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Nancy Gehrt er medlem av styret.Se mere
12. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortEKKO TRADING ApSEKKO TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Nancy Gehrt er medlem av styret.Se mere
1. april 1992Nancy Gehrt forlater styretApS KBUS 8 NR. 528Nancy Gehrt forlater styret for ApS KBUS 8 NR. 528 etter en periode på 8 år.Se mere
24. november 1988Nytt navn: EKKO TRADING ApSFLBG NR. 3 ApSFLBG NR. 3 ApS skifter navn til EKKO TRADING ApS. Nancy Gehrt er medlem av styret.Se mere
14. september 1984StiftelseFLBG NR. 3 ApSFLBG NR. 3 ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Nancy Gehrt er medlem av styret.Se mere
1. april 1984StiftelseApS KBUS 8 NR. 528ApS KBUS 8 NR. 528 stiftes i 1984. Nancy Gehrt er medlem av styret.Se mere