17. aprilOverskudd på DKK 327.860 Skovborg & Co. P/SSkovborg & Co. P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nanna Skovborg Jespersen er styreleder.Se mere
25. mars 2023Overskudd på DKK 36.213 Skovborg & Co. P/SSkovborg & Co. P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nanna Skovborg Jespersen er styreleder.Se mere
4. april 2022Regnskap for 2021 offentligjortSkovborg & Co. P/SSkovborg & Co. P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nanna Skovborg Jespersen er styreleder.Se mere
6. april 2021Overskudd på DKK 171.481 Skovborg & Co. P/SSkovborg & Co. P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nanna Skovborg Jespersen er styreleder.Se mere
30. januar 2020Jette Nielsen blir med i styretSkovborg & Co. P/SJette Nielsen erstatter Jørgen Degnebolig i styret for Skovborg & Co. P/S etter en periode på 4 uker. Nanna Skovborg Jespersen er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2020StiftelseSkovborg & Co. P/SSkovborg & Co. P/S stiftes i bransjen bogføring og revision: skatterådgivning. Nanna Skovborg Jespersen er styreleder.Se mere