26. juniRegnskap for 2023 omgjortDBS SERVICE ApSDBS SERVICE ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Narmeen Khalaf er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 0 DBS SERVICE ApSDBS SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Narmeen Khalaf er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2023 · ErhvervplusNedgang: Underskuddet stiger i virksomhed i HøjstrupVirksomheden ledes af direktør Narmeen Khalaf. Les artikkel
27. april 2023Underskudd på DKK 116.428 DBS SERVICE ApSDBS SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Narmeen Khalaf er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2022 · TransportmagasinetJesper Hansen er ude af Thermo TransitDBS Service Narmeen Khalaf er indtrådt i direktionen i kurérfirmaet DBS Service ApS i Odense. Les artikkel
30. november 2022AdresseendringDBS SERVICE ApSDBS SERVICE ApS flytter fra Odense S til Odense V. Narmeen Khalaf er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Narmeen Khalaf blir med i ledelsenDBS SERVICE ApSNarmeen Khalaf blir med i ledelsen for DBS SERVICE ApS.Se mere
1. november 2022Endring i eierkretsenDBS SERVICE ApSMunther Khaled er ikke lenger registrert som reell eier av DBS SERVICE ApS. Narmeen Khalaf eier fortsat 100% av virksomheten.Se mere
19. april 2022Underskudd på DKK 51.632 DBS SERVICE ApSDBS SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Narmeen Khalaf eier 100% av virksomheten.Se mere
1. januar 2022Munther Khaled forlater ledelsenDBS SERVICE ApSMunther Khaled forlater ledelsen for DBS SERVICE ApS etter en periode på 2 år. Narmeen Khalaf eier 100% av virksomheten.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenDBS SERVICE ApSNarmeen Khalaf registrert som reell eier av DBS SERVICE ApS.Se mere
25. juni 2019Columbus Mayeh Al-Hamdani blir med i ledelsenColumbus service IVSColumbus Mayeh Al-Hamdani erstatter Narmeen Khalaf i ledelsen for Columbus service IVS etter en periode på 7 måneder.Se mere
25. juni 2019Endring i eierkretsenColumbus service IVSNarmeen Khalaf er ikke lenger registrert som reell eier av Columbus service IVS.Se mere
10. mai 2019AdresseendringFabio trans ivsFabio trans ivs flytter fra Odense V til Odense SØ. Narmeen Khalaf er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2019Nytt navn: Fabio trans ivsF. N. V IVSF. N. V IVS skifter navn til Fabio trans ivs. Narmeen Khalaf er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2018StiftelseF. N. V IVSF. N. V IVS stiftes i bransjen andre post- og kurertjenester. Narmeen Khalaf er medlem af ledelsen.Se mere