25. maiOverskudd på DKK 0 Luxury Group ApSLuxury Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nauras Hamza er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2023Overskudd på DKK 0 Luxury Group ApSLuxury Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nauras Hamza er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 0 Luxury Group ApSLuxury Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. desember 2021. Nauras Hamza er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021StiftelseLuxury Group ApSLuxury Group ApS stiftes i bransjen detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet. Nauras Hamza er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2021Bilal ben Nouri Sfaxi blir med i ledelsenSuay 2020 ApSBilal ben Nouri Sfaxi erstatter Nauras Hamza i ledelsen for Suay 2020 ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
26. april 2021Endring i eierkretsenSuay 2020 ApSNauras Hamza er ikke lenger registrert som reell eier av Suay 2020 ApS.Se mere
15. juni 2020StiftelseSuay 2020 ApSSuay 2020 ApS stiftes i bransjen restauranter. Nauras Hamza er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2017Nauras Hamza forlater ledelsenThe Cupcake Factory IVSNauras Hamza forlater ledelsen for The Cupcake Factory IVS etter en periode på 1 år.Se mere
20. mars 2017AdresseendringThe Cupcake Factory IVSThe Cupcake Factory IVS flytter fra København S til København N. Nauras Hamza er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016StiftelseThe Cupcake Factory IVSThe Cupcake Factory IVS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Nauras Hamza er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2016Nauras Hamza forlater ledelsenRami Holding ApSNauras Hamza forlater ledelsen for Rami Holding ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
12. februar 2016Nauras Hamza forlater ledelsenPuff n' pass ApSNauras Hamza forlater ledelsen for Puff n' pass ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
10. april 2015StiftelseRNM Holding ApSRNM Holding ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Nauras Hamza er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2015StiftelseCrêpesy Walk ApSCrêpesy Walk ApS stiftes i bransjen restauranter. Nauras Hamza er medlem af ledelsen.Se mere