18. mai 2011Nete Dahl-Sørensen forlater styretTRUMF MALERFIRMA A/SNete Dahl-Sørensen forlater styret for TRUMF MALERFIRMA A/S etter en periode på 4 år.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortTRUMF MALERFIRMA A/STRUMF MALERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Nete Dahl-Sørensen er styreleder.Se mere
10. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTRUMF MALERFIRMA A/STRUMF MALERFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Nete Dahl-Sørensen er styreleder.Se mere
27. mai 2009Nytt navn: TRUMF MALERFIRMA A/STRUMF BYG A/STRUMF BYG A/S skifter navn til TRUMF MALERFIRMA A/S. Nete Dahl-Sørensen er styreleder.Se mere
13. mai 2009Inge Fahlmann Dahl-Sørensen blir med i styretDAHL-SØRENSEN A/SInge Fahlmann Dahl-Sørensen erstatter Nete Dahl-Sørensen i styret for DAHL-SØRENSEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
17. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortDAHL-SØRENSEN A/SDAHL-SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Nete Dahl-Sørensen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortTRUMF BYG A/STRUMF BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Nete Dahl-Sørensen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frøDAHL-SØRENSEN A/STidligere bransje: Kornavl. Nete Dahl-Sørensen er medlem av styret.Se mere
18. september 2007AdresseendringDAHL-SØRENSEN A/SDAHL-SØRENSEN A/S flytter fra København K til Hornbæk. Nete Dahl-Sørensen er medlem av styret.Se mere
11. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortDAHL-SØRENSEN A/SDAHL-SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Nete Dahl-Sørensen er medlem av styret.Se mere
30. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortTRUMF BYG A/STRUMF BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Nete Dahl-Sørensen er styreleder.Se mere
14. februar 2007Ny bransje: KornavlDAHL-SØRENSEN A/STidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Nete Dahl-Sørensen er medlem av styret.Se mere
7. februar 2007AdresseendringDAHL-SØRENSEN A/SDAHL-SØRENSEN A/S flytter fra Hellerup til København K. Nete Dahl-Sørensen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2007Nete Dahl-Sørensen blir med i styretTRUMF BYG A/SNete Dahl-Sørensen blir med i styret for TRUMF BYG A/S.Se mere
1. august 2006AdresseendringDAHL-SØRENSEN A/SDAHL-SØRENSEN A/S flytter til ny adresse i Hellerup. Nete Dahl-Sørensen er medlem av styret.Se mere
28. juli 2006Jørgen Egelund forlater styretDAHL-SØRENSEN A/SJørgen Egelund forlater styret for DAHL-SØRENSEN A/S etter en periode på 20 år. Nete Dahl-Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortDAHL-SØRENSEN A/SDAHL-SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Nete Dahl-Sørensen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortDAHL-SØRENSEN A/SDAHL-SØRENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Nete Dahl-Sørensen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2005Nete Dahl-Sørensen blir med i styretDAHL-SØRENSEN A/SNete Dahl-Sørensen blir med i styret for DAHL-SØRENSEN A/S.Se mere
18. juni 2004Tom Jacobsgaard blir med i styretDAHL-SØRENSEN & PARTNERS, VIRKSOMHEDSMÆGLERNE A/STom Jacobsgaard erstatter Nete Dahl-Sørensen i styret for DAHL-SØRENSEN & PARTNERS, VIRKSOMHEDSMÆGLERNE A/S etter en periode på 1 år.Se mere