27. juni 2023Helle Frølund blir med i ledelsenBeyo Investment ApSHelle Frølund erstatter Nichlas Funk Andersen i ledelsen for Beyo Investment ApS etter en periode på 5 år.Se mere
27. juni 2023Endring i eierkretsenBeyo Investment ApSNichlas Funk Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av Beyo Investment ApS.Se mere
5. september 2022Signe Birgitte Bjørnum Leding blir ny styrelederBeyo Investment ApSSigne Birgitte Bjørnum Leding erstatter Finn Andersen som styreleder hos Beyo Investment ApS etter en periode på 4 år. Nichlas Funk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2022Ny bransje: Anden teknisk rådgivningBeyo Investment ApSTidligere bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n. Nichlas Funk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2022AdresseendringBeyo Investment ApSBeyo Investment ApS flytter fra Holstebro til Aalborg. Nichlas Funk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022 · Dagbladet Holstebro StruerUnderskuddet er blevet mindre hos Beyo Investment ApSVirksomheden ledes af direktør Nichlas Funk Andersen. Les artikkel
1. juli 2022Underskudd på DKK 12.632 Beyo Investment ApSBeyo Investment ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nichlas Funk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabBeyo Investment ApSBeyo Investment IvS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Beyo Investment ApS. Nichlas Funk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021 · FolkebladetlemvigKom ikke over nulstregen: Forretning i Tvis får tabSelskabet ledes af direktør Nichlas Funk Andersen, der også er ejer. Les artikkel
12. juli 2021Underskudd på DKK 165.204 Beyo Investment IvSBeyo Investment IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nichlas Funk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2020Overskudd på DKK 78.711 Beyo Investment IvSBeyo Investment IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 31. desember 2019. Nichlas Funk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2018StiftelseBeyo Investment IvSBeyo Investment IvS stiftes i bransjen detailhandel med andre varer i.a.n. Nichlas Funk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere