11. septemberThomas Birn blir adm. direktørHackstar Studios ApSThomas Birn erstatter Dennis Engelbrecht Nilsson som adm. direktør i Hackstar Studios ApS. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. augustKristian Kristensen blir med i ledelsenDanish Cyber Defence A/SKristian Kristensen erstatter Thomas Birn i ledelsen for Danish Cyber Defence A/S etter en periode på 6 måneder. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 394.093 Hackstar Studios ApSHackstar Studios ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. august 2022 til 31. desember 2023. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 2,6 mio.Cyber Collective A/SCyber Collective A/S offentliggjør regnskap for perioden 25. juli 2022 til 31. desember 2023. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 1,2 mio.Banshie ApSBanshie ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 2,0 mio.Danish Cyber Defence A/SDanish Cyber Defence A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 35.531 N.H.J. Holding ApSN.H.J. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nichlas Holm Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. februarDennis Engelbrecht Nilsson slutter som adm. direktørCyber Collective A/SDennis Engelbrecht Nilsson slutter som adm. direktør i Cyber Collective A/S. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
13. februarThomas Birn blir med i ledelsenCyber Collective A/SThomas Birn blir med i ledelsen for Cyber Collective A/S. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
13. februarThomas Birn blir med i ledelsenDanish Cyber Defence A/SThomas Birn erstatter Nichlas Holm Jørgensen i ledelsen for Danish Cyber Defence A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
1. januarAdresseendringCyber Collective A/SCyber Collective A/S flytter til ny adresse i København S. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. januarAdresseendringHackstar Studios ApSHackstar Studios ApS flytter til ny adresse i København S. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2023AdresseendringBanshie ApSBanshie ApS flytter til ny adresse i København S. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2023AdresseendringDanish Cyber Defence A/SDanish Cyber Defence A/S flytter til ny adresse i København S. Nichlas Holm Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2023Overskudd på DKK 159.148 N.H.J. Holding ApSN.H.J. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nichlas Holm Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 871.224 Danish Cyber Defence A/SDanish Cyber Defence A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nichlas Holm Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.Banshie ApSBanshie ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2022. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
22. februar 2023Nichlas Holm Jørgensen blir med i ledelsenDanish Cyber Defence A/SNichlas Holm Jørgensen blir med i ledelsen for Danish Cyber Defence A/S.Se mere
20. september 2022Nytt navn: Hackstar Studios ApSHac Software ApSHac Software ApS skifter navn til Hackstar Studios ApS. Nichlas Holm Jørgensen er medlem av styret.Se mere
10. august 2022Nichlas Holm Jørgensen blir med i styretBanshie ApSNichlas Holm Jørgensen blir med i styret for Banshie ApS.Se mere