16. juniUnderskudd på DKK 55.790 Sinodan Solar ApSSinodan Solar ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. april 2023 til 31. desember 2023. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
5. juniOverskudd på DKK 402.067 Karlshoj ApSKarlshoj ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 4,8 mio.Læsø Choice A/SLæsø Choice A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilOverskudd på DKK 6,2 mio.NORTHCOAST SEAFOODS DK A/SNORTHCOAST SEAFOODS DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilErstatning i styretLæsø Choice A/S3 endringer i styret for Læsø Choice A/S. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
1. aprilAdresseendringSinodan Solar ApSSinodan Solar ApS flytter til ny adresse i Hjørring. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2023Underskudd på DKK 6 Pecasu Ambassadors ApSPecasu Ambassadors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Nicholai Møller Karlshøj er styreleder.Se mere
23. mai 2023 · Vores-hjorring.dkNye virksomheder i Hjørring i sidste månedVirksomheden ledes af Nicholai Møller Karlshøj, Kenneth Thirup Daarbak, Dan Andersen og Kent Poulsen. Les artikkel
13. april 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.Karlshoj ApSKarlshoj ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2023StiftelseSinodan Solar ApSSinodan Solar ApS stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2023Overskudd på DKK 7,9 mio.Læsø Choice A/SLæsø Choice A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2023Overskudd på DKK 13 mio.NORTHCOAST SEAFOODS DK A/SNORTHCOAST SEAFOODS DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023Underskudd på DKK 21 Pecasu Ambassadors ApSPecasu Ambassadors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Nicholai Møller Karlshøj er styreleder.Se mere
25. april 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.Karlshoj ApSKarlshoj ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. august 2020 til 31. desember 2021. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2022Overskudd på DKK 3,9 mio.Læsø Choice A/SLæsø Choice A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2022Overskudd på DKK 10 mio.NORTHCOAST SEAFOODS DK A/SNORTHCOAST SEAFOODS DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2021Underskudd på DKK 46 Pecasu Ambassadors ApSPecasu Ambassadors ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. august 2020 til 30. juni. Nicholai Møller Karlshøj er styreleder.Se mere
13. august 2021Endring i eierkretsenPecasu Ambassadors ApSNicholai Møller Karlshøj er ikke lenger registrert som reell eier av Pecasu Ambassadors ApS.Se mere
10. august 2021Thomas Rørholm Jordansen forlater styretNORTHCOAST SEAFOODS DK A/SThomas Rørholm Jordansen forlater styret for NORTHCOAST SEAFOODS DK A/S etter en periode på 9 måneder. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2021Overskudd på DKK 3,1 mio.NORTHCOAST SEAFOODS DK A/SNORTHCOAST SEAFOODS DK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nicholai Møller Karlshøj er medlem af ledelsen.Se mere