Nicholas Zbigniew Sroczynski har været administrerende direktør i ONE ISLAND SPORT ApS siden 2015 og er desuden direktør i Karrebæksminde Triatlon ApS.
ONE ISLAND SPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicholas Zbigniew Sroczynski er adm. direktør i virksomheten.
ONE ISLAND SPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicholas Zbigniew Sroczynski er adm. direktør i virksomheten.
ONE ISLAND SPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicholas Zbigniew Sroczynski er adm. direktør i virksomheten.
ONE ISLAND SPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nicholas Zbigniew Sroczynski er adm. direktør i virksomheten.
Karrebæksminde Triatlon IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Karrebæksminde Triatlon ApS. Nicholas Zbigniew Sroczynski er medlem af ledelsen.
ONE ISLAND SPORT IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til ONE ISLAND SPORT ApS. Nicholas Zbigniew Sroczynski er adm. direktør i virksomheten.
ONE ISLAND SPORT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nicholas Zbigniew Sroczynski er adm. direktør i virksomheten.
ONE ISLAND SPORT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Nicholas Zbigniew Sroczynski er adm. direktør i virksomheten.