18. septemberOverskudd på DKK 138.035 NICLAS I. LARSEN HOLDING ApSNICLAS I. LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Niclas Ingemann Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. septemberEndring i eierkretsenSkudmontage ApSNiclas Ingemann Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Skudmontage ApS.Se mere
13. februarFlere forlater styretSkudmontage ApS2 medlemmer forlater styret for Skudmontage ApS. Niclas Ingemann Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. februarIb Niels-Peder Larsen forlater ledelsenSkudmontage ApSIb Niels-Peder Larsen forlater ledelsen for Skudmontage ApS etter en periode på 11 måneder. Niclas Ingemann Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. februarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONSkudmontage ApSTidligere status: Normal. Niclas Ingemann Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
31. januarNiclas Ingemann Larsen slutter som adm. direktørNiclas I. Larsen Trading ApSNiclas Ingemann Larsen slutter som adm. direktør i Niclas I. Larsen Trading ApS.Se mere
31. januarEndring i eierkretsenNiclas I. Larsen Trading ApSNiclas Ingemann Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Niclas I. Larsen Trading ApS.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 3.881 Skudmontage ApSSkudmontage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Niclas Ingemann Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 122.022 NICLAS I. LARSEN HOLDING ApSNICLAS I. LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niclas Ingemann Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. november 2023Overskudd på DKK 3.865 Niclas I. Larsen Trading ApSNiclas I. Larsen Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niclas Ingemann Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2023Overskudd på DKK 352.120 Skudmontage ApSSkudmontage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai 2022. Niclas Ingemann Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. april 2023Ny status NORMALSkudmontage ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Niclas Ingemann Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. mars 2023Nye navn i styretSkudmontage ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Skudmontage ApS. Niclas Ingemann Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. mars 2023Ib Niels-Peder Larsen blir med i ledelsenSkudmontage ApSIb Niels-Peder Larsen blir med i ledelsen for Skudmontage ApS. Niclas Ingemann Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
10. januar 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSkudmontage ApSTidligere status: Normal. Niclas Ingemann Larsen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. desember 2022Underskudd på DKK 160.891 NICLAS I. LARSEN HOLDING ApSNICLAS I. LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Niclas Ingemann Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. desember 2022Underskudd på DKK 103.600 Niclas I. Larsen Trading ApSNiclas I. Larsen Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Niclas Ingemann Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2022Nytt navn: Niclas I. Larsen Trading ApSNiclas & Natacha I. Larsen Trading ApSNiclas & Natacha I. Larsen Trading ApS skifter navn til Niclas I. Larsen Trading ApS. Niclas Ingemann Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 344.554 NICLAS I. LARSEN HOLDING ApSNICLAS I. LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Niclas Ingemann Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. desember 2021Underskudd på DKK 76.446 Niclas & Natacha I. Larsen Trading ApSNiclas & Natacha I. Larsen Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 30. juni. Niclas Ingemann Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere