24. juniOverskudd på DKK 184.534 DSMN 2 ApSDSMN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. mars 2023 til 31. desember 2023. Niclas Thorsbrenner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 1,2 mio.DSMN ApSDSMN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niclas Thorsbrenner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. maiUnderskudd på DKK 24.240 SPD Slotsherrensvej ApSSPD Slotsherrensvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niclas Thorsbrenner er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 2,5 mio.SPD Partners ApSSPD Partners ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Niclas Thorsbrenner er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarNiclas Thorsbrenner forlater ledelsenKokkedalsvej ApSNiclas Thorsbrenner forlater ledelsen for Kokkedalsvej ApS etter en periode på 3 år.Se mere
28. september 2023Nytt navn: SPD Partners ApSDecorum Development ApSDecorum Development ApS skifter navn til SPD Partners ApS. Niclas Thorsbrenner er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2023AdresseendringSPD Slotsherrensvej ApSSPD Slotsherrensvej ApS flytter fra Rødovre til København K. Niclas Thorsbrenner er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023AdresseendringSPD Klædebo ApSSPD Klædebo ApS flytter fra Rødovre til København K. Niclas Thorsbrenner er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2023AdresseendringDecorum Development ApSDecorum Development ApS flytter fra Rødovre til København K. Niclas Thorsbrenner er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 713.121 DSMN ApSDSMN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niclas Thorsbrenner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. mai 2023Underskudd på DKK 53.962 SPD Slotsherrensvej ApSSPD Slotsherrensvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niclas Thorsbrenner er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2023Underskudd på DKK 18.512 SPD Klædebo ApSSPD Klædebo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niclas Thorsbrenner er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2023Endring i eierkretsenThorsbrenner ApSNiclas Thorsbrenner er ikke lenger registrert som reell eier av Thorsbrenner ApS.Se mere
17. mars 2023StiftelseDSMN 2 ApSDSMN 2 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Niclas Thorsbrenner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mars 2023Underskudd på DKK 20.000 Decorum Development ApSDecorum Development ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. september 2021 til 30. september 2022. Niclas Thorsbrenner er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2023Niclas Thorsbrenner slutter som adm. direktørThorsbrenner ApSNiclas Thorsbrenner slutter som adm. direktør i Thorsbrenner ApS.Se mere
1. februar 2023Niclas Thorsbrenner slutter som adm. direktørEgeskovvej 2 ApSNiclas Thorsbrenner slutter som adm. direktør i Egeskovvej 2 ApS.Se mere
1. februar 2023Endring i eierkretsenEgeskovvej 2 ApSNiclas Thorsbrenner er ikke lenger registrert som reell eier av Egeskovvej 2 ApS.Se mere
26. januar 2023Michael Nielsen forlater ledelsenEgeskovvej 2 ApSMichael Nielsen forlater ledelsen for Egeskovvej 2 ApS etter en periode på 1 år. Niclas Thorsbrenner er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. januar 2023Niclas Thorsbrenner blir med i ledelsenDecorum Development ApSNiclas Thorsbrenner erstatter Michael Nielsen i ledelsen for Decorum Development ApS etter en periode på 1 år.Se mere