1. desember 2019Nicola de Cesare forlater styretEXERP ApSNicola de Cesare forlater styret for EXERP ApS etter en periode på 3 år.Se mere
20. mai 2019Overskudd på DKK 6,2 mio.EXERP ApSEXERP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Nicola de Cesare er styreleder.Se mere
18. april 2019Andrea Alghisi blir med i styretEXERP ApSAndrea Alghisi erstatter Stefano Zanelli i styret for EXERP ApS etter en periode på 2 år. Nicola de Cesare er fortsatt styreleder.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 2,6 mio.EXERP ApSEXERP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Nicola de Cesare er styreleder.Se mere
17. mai 2018Brian Bo Sørensen blir med i styretEXERP ApSBrian Bo Sørensen blir med i styret for EXERP ApS. Nicola de Cesare er fortsatt styreleder.Se mere
15. mars 2018AdresseendringEXERP ApSEXERP ApS flytter fra København V til København S. Nicola de Cesare er styreleder.Se mere
13. mars 2018Jacob Vang Wiberg forlater styretEXERP ApSJacob Vang Wiberg forlater styret for EXERP ApS etter en periode på 8 måneder. Nicola de Cesare er fortsatt styreleder.Se mere
5. mars 2018Laurent Michael Czinczenheim blir med i styretEXERP ApSLaurent Michael Czinczenheim erstatter Rolf Bjarne Thaisen Hansen i styret for EXERP ApS etter en periode på 12 år. Nicola de Cesare er fortsatt styreleder.Se mere
3. juli 2017Jacob Vang Wiberg blir med i styretEXERP ApSJacob Vang Wiberg blir med i styret for EXERP ApS. Nicola de Cesare er fortsatt styreleder.Se mere
18. mai 2017Overskudd på DKK 11 mio.EXERP ApSEXERP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Nicola de Cesare er styreleder.Se mere
28. november 2016Nicola de Cesare blir med i styretEXERP ApSNicola de Cesare blir med i styret for EXERP ApS.Se mere