27. septemberStiftelseFNUI Group ApSFNUI Group ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. septemberNytt navn: Cutiro ApSCompleo Health Nordics ApSCompleo Health Nordics ApS skifter navn til Cutiro ApS. Nicolai Astrup Mandrup er medlem av styret.Se mere
5. septemberStiftelseCompleo DK ApSCompleo DK ApS stiftes i bransjen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Nicolai Astrup Mandrup er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 2,1 mio.NAM76 Holding ApSNAM76 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 12 mio.Unity Healthcare Group ApSUnity Healthcare Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiOverskudd på DKK 15 mio.WGTHC Inc. ApSWGTHC Inc. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. maiOverskudd på DKK 9,0 mio.Compleo Health Group ApSCompleo Health Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiOverskudd på DKK 10 mio.Fameco Group ApSFameco Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilOverskudd på DKK 7,5 mio.Patiro ApSPatiro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Astrup Mandrup er styreleder.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 14 mio.Unity Imaging ApSUnity Imaging ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Astrup Mandrup er medlem av styret.Se mere
28. februarOverskudd på DKK 73.959 Compleo Health Nordics ApSCompleo Health Nordics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Astrup Mandrup er medlem av styret.Se mere
9. november 2023Nytt navn: Unity Imaging ApSFameco Imaging ApSFameco Imaging ApS skifter navn til Unity Imaging ApS. Nicolai Astrup Mandrup er medlem av styret.Se mere
25. august 2023Endring i eierkretsenCompleo Health Group ApSMads Richard Aggerholm Pedersen registrert som reell eier av Compleo Health Group ApS. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023AdresseendringCompleo Health Group ApSCompleo Health Group ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023AdresseendringUnity Healthcare Group ApSUnity Healthcare Group ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023AdresseendringPatiro ApSPatiro ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Nicolai Astrup Mandrup er styreleder.Se mere
1. august 2023AdresseendringCompleo Health Nordics ApSCompleo Health Nordics ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Nicolai Astrup Mandrup er medlem av styret.Se mere
1. august 2023AdresseendringFameco Group ApSFameco Group ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023AdresseendringWGTHC Inc. ApSWGTHC Inc. ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Ny bransje: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhedUnity Healthcare Group ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Nicolai Astrup Mandrup er medlem af ledelsen.Se mere