26. aprilOverskudd på DKK 54 mio.NAXS A/SNAXS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Cornelius Høiback Jebsen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 4,8 mio.NAXS A/SNAXS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicolai Cornelius Høiback Jebsen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2022Overskudd på DKK 48 mio.NAXS A/SNAXS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicolai Cornelius Høiback Jebsen er medlem av styret.Se mere
1. april 2022AdresseendringNAXS A/SNAXS A/S flytter til ny adresse i København K. Nicolai Cornelius Høiback Jebsen er medlem av styret.Se mere
17. februar 2022AdresseendringNAXS A/SNAXS A/S flytter fra København Ø til København K. Nicolai Cornelius Høiback Jebsen er medlem av styret.Se mere
18. november 2021Nicolai Cornelius Høiback Jebsen blir med i styretNAXS A/SNicolai Cornelius Høiback Jebsen blir med i styret for NAXS A/S.Se mere
18. november 2021Margaret Eisner blir med i ledelsenNAXS A/SMargaret Eisner erstatter Sven Lennart Svantesson i ledelsen for NAXS A/S etter en periode på 8 år. Nicolai Cornelius Høiback Jebsen er medlem av styret.Se mere