21. augustNicolai Esbensen forlater ledelsenHoola MAAS Holding ApSNicolai Esbensen forlater ledelsen for Hoola MAAS Holding ApS etter en periode på 8 år.Se mere
21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGHoola MAAS Holding ApSTidligere status: Normal. Nicolai Esbensen eier 45% av virksomheten.Se mere
20. augustNicolai Esbensen forlater ledelsenHoola Holding ApSNicolai Esbensen forlater ledelsen for Hoola Holding ApS etter en periode på 8 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGHoola Holding ApSTidligere status: Normal. Nicolai Esbensen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 26.423 Hoola MAAS Holding ApSHoola MAAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 5.020 Hoola Holding ApSHoola Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2022Underskudd på DKK 369.334 Hoola MAAS Holding ApSHoola MAAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2022Underskudd på DKK 26.587 Hoola Holding ApSHoola Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2021Underskudd på DKK 7.924 Hoola MAAS Holding ApSHoola MAAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2021Underskudd på DKK 3.857 Hoola Holding ApSHoola Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2021AdresseendringHoola MAAS Holding ApSHoola MAAS Holding ApS flytter fra København S til Dragør. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2020Underskudd på DKK 3.877 Hoola MAAS Holding ApSHoola MAAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2020Underskudd på DKK 3.830 Hoola Holding ApSHoola Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2019Underskudd på DKK 3.854 Hoola Holding ApSHoola Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 3.887 Hoola MAAS Holding ApSHoola MAAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2018Underskudd på DKK 3.912 Hoola MAAS Holding ApSHoola MAAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2018Underskudd på DKK 3.870 Hoola Holding ApSHoola Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2017AdresseendringHoola Holding ApSHoola Holding ApS flytter fra København Ø til Espergærde. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2017Regnskap for 2016 omgjortHoola Holding ApSHoola Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 23. mai 2016 til 31. desember 2016. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2017Underskudd på DKK 11.053 Hoola MAAS Holding ApSHoola MAAS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. mai 2016 til 31. desember 2016. Nicolai Esbensen er medlem af ledelsen.Se mere