30. aprilAdresseendringTEKNIC ApSTEKNIC ApS flytter fra Aalborg til Hobro. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilUnderskudd på DKK 139.006 NewRoniX ApSNewRoniX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolai Tange Jørgensen eier 30% av virksomheten.Se mere
5. februarOverskudd på DKK 4,1 mio.TEKNIC ApSTEKNIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 8,3 mio.SL 2012 HOLDING A/SSL 2012 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 8,4 mio.SMART LIFT A/SSMART LIFT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Nicolai Tange Jørgensen eier 50% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2023Per Hartmann Christensen slutter som adm. direktørNewRoniX ApSPer Hartmann Christensen slutter som adm. direktør i NewRoniX ApS. Nicolai Tange Jørgensen eier 30% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2023Nicolai Tange Jørgensen blir med i styretNewRoniX ApSNicolai Tange Jørgensen blir med i styret for NewRoniX ApS.Se mere
26. oktober 2023Endring i eierkretsenNewRoniX ApSNicolai Tange Jørgensen registrert som reell eier av NewRoniX ApS.Se mere
7. januar 2023Overskudd på DKK 4,9 mio.TEKNIC ApSTEKNIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2022Overskudd på DKK 11 mio.SL 2012 HOLDING A/SSL 2012 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2022Overskudd på DKK 11 mio.SMART LIFT A/SSMART LIFT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Nicolai Tange Jørgensen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. august 2022Erstatning i styretSL 2012 HOLDING A/S3 endringer i styret for SL 2012 HOLDING A/S. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2022Erstatning i styretSMART LIFT A/S3 endringer i styret for SMART LIFT A/S. Nicolai Tange Jørgensen eier 50% av virksomheten.Se mere
7. februar 2022Overskudd på DKK 7,4 mio.TEKNIC ApSTEKNIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2021Overskudd på DKK 12 mio.SMART LIFT A/SSMART LIFT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Nicolai Tange Jørgensen eier 50% av virksomheten.Se mere
20. desember 2021Overskudd på DKK 12 mio.SL 2012 HOLDING A/SSL 2012 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2021Søren Mølgaard Kristensen blir med i styretSL 2012 HOLDING A/SSøren Mølgaard Kristensen erstatter Per Schak Andreasen i styret for SL 2012 HOLDING A/S etter en periode på 8 år. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2021Erstatning i styretSMART LIFT A/S3 endringer i styret for SMART LIFT A/S. Nicolai Tange Jørgensen eier 50% av virksomheten.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 7,9 mio.TEKNIC ApSTEKNIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2020Overskudd på DKK 16 mio.SL 2012 HOLDING A/SSL 2012 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Nicolai Tange Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere