20. februarEndring i eierkretsenFyns Køl & Teknik ApSNicolaj Franch er ikke lenger registrert som reell eier av Fyns Køl & Teknik ApS.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 261.610 Nicolaj Franch Holding ApSNicolaj Franch Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mai 2022 til 30. juni. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2023 · ErhvervslivodenseFrisk regnskab: Millionplus i blikkenslagervirksomhed i Lille UbberudFirmaet ledes af en direktion, der består af Daniel Andrew Lowe, Nicolaj Franch og Steffen Hansen. Les artikkel
12. oktober 2023Overskudd på DKK 834.201 FKT VVS & Klima ApSFKT VVS & Klima ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2022 til 30. juni. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023AdresseendringNicolaj Franch Holding ApSNicolaj Franch Holding ApS flytter til ny adresse i Ringe. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2023Endring i eierkretsenFKT VVS & Klima ApSDaniel Andrew Lowe registrert som reell eier av FKT VVS & Klima ApS. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Nicolaj Franch forlater ledelsenFyns Køl & Teknik ApSNicolaj Franch forlater ledelsen for Fyns Køl & Teknik ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. mai 2023Ny status UNDER KONKURSFyns Køl & Teknik ApSTidligere status: Normal. Nicolaj Franch eier 49% av virksomheten.Se mere
5. april 2023 · ErhvervplusOpad igen: Fyns Køl & Teknik ApS i Ringe har skåret underskuddet nedVirksomheden ledes af en direktion, der består af Nicolaj Franch og Steffen Hansen. Les artikkel
5. april 2023Underskudd på DKK 344.135 Fyns Køl & Teknik ApSFyns Køl & Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023AdresseendringFKT VVS & Klima ApSFKT VVS & Klima ApS flytter fra Ringe til Blommenslyst. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2023Daniel Andrew Lowe blir adm. direktørFKT VVS & Klima ApSDaniel Andrew Lowe blir adm. direktør i FKT VVS & Klima ApS. Nicolaj Franch er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
14. juli 2022Underskudd på DKK 1,1 mio.Fyns Køl & Teknik ApSFyns Køl & Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2022 · Vores-RingeNye virksomheder i Ringe i sidste månedFKT VVS & Klima ApS , Højgårdsvej 2, 5750 Ringe FKT VVS & Klima ApS tilhører branchen VVS- og blikkenslagerforretninger og er ejet samt ledet af Nicolaj Franch og Steffen Hansen. Les artikkel
30. mai 2022StiftelseFKT VVS & Klima ApSFKT VVS & Klima ApS stiftes i bransjen vvs- og blikkenslagerforretninger. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2022StiftelseNicolaj Franch Holding ApSNicolaj Franch Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2021Mikael Fald Hansen forlater ledelsenFyns Køl & Teknik ApSMikael Fald Hansen forlater ledelsen for Fyns Køl & Teknik ApS etter en periode på 4 år. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2021Endring i eierkretsenFyns Køl & Teknik ApSMikael Fald Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Fyns Køl & Teknik ApS. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2021Overskudd på DKK 152.453 Fyns Køl & Teknik ApSFyns Køl & Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 280.223 Fyns Køl & Teknik ApSFyns Køl & Teknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nicolaj Franch er medlem af ledelsen.Se mere