26. juni 2023Nicolas Derrien forlater styretContinuum ApSNicolas Derrien forlater styret for Continuum ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. juni 2023Martin Keith Dronfield blir adm. direktørContinuum Holding ApSMartin Keith Dronfield erstatter Nicolas Derrien som adm. direktør i Continuum Holding ApS.Se mere
5. september 2022Nicolas Derrien forlater styretContinuum Holding ApSNicolas Derrien forlater styret for Continuum Holding ApS etter en periode på 1 år.Se mere
6. august 2022Regnskap for 2021 offentligjortContinuum ApSContinuum ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. april 2021 til 31. desember 2021. Nicolas Derrien er styreleder.Se mere
6. august 2022Regnskap for 2021 offentligjortContinuum Holding ApSContinuum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. april 2021 til 31. desember 2021. Nicolas Derrien er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. april 2021StiftelseContinuum ApSContinuum ApS stiftes i bransjen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. Nicolas Derrien er styreleder.Se mere
6. april 2021StiftelseContinuum Holding ApSContinuum Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nicolas Derrien er adm. direktør i virksomheten.Se mere