27. augustStiftelseEnergy Machines EaaS ApSEnergy Machines EaaS ApS stiftes i bransjen varmeforsyning. Nicolas Michael Kastbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
27. augustStiftelseEM EaaS Aabenraa ApSEM EaaS Aabenraa ApS stiftes i bransjen varmeforsyning. Nicolas Michael Kastbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliStiftelseEnergy Machines Service ApSEnergy Machines Service ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nicolas Michael Kastbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
28. maiUnderskudd på DKK 43 mio.Energy Machines ApSEnergy Machines ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicolas Michael Kastbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars · bygge-anlaegsavisen.dkNytænkning om energi og geotermiske løsninger på ny skole i HørsholmDerudover er vi glade for, at vores Energy-as-a-Service-forretningsmodel anvendes på NGG, hvilket, ud over de økonomiske fordele, sikrer at risikoen allokeres til dem, der er bedst rustet til at håndtere den, siger Nicolas Kastbjerg, CEO hos Energy Machines i pressemeddelelsen. Les artikkel
15. mars · dansk-byudvikling.dkNy nordsjællandsk skole sigter mod DGNB Guld med geotermisk energisystemDerudover er vi glade for, at vores Energy-as-a-Service-forretningsmodel anvendes på NGG, hvilket, ud over de økonomiske fordele, sikrer at risikoen allokeres til dem, der er bedst rustet til at håndtere den, udtaler Nicolas Kastbjerg, administrerende direktør hos Energy Machines. Les artikkel
28. desember 2023Nye navn i styretEnergy Machines ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Energy Machines ApS. Nicolas Michael Kastbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Endring i eierkretsenEnergy Machines ApSJohan Harald Gedda øker sitt reelle eierskap av Energy Machines ApS. Nicolas Michael Kastbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023Nicolas Michael Kastbjerg blir med i ledelsenEnergy Machines ApSNicolas Michael Kastbjerg erstatter Johan Harald Gedda i ledelsen for Energy Machines ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. november 2023AdresseendringEnergy Machines ApSEnergy Machines ApS flytter til ny adresse i København K. Nicolas Michael Kastbjerg er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023AdresseendringEnergy Machines ApSEnergy Machines ApS flytter til ny adresse i København K. Nicolas Michael Kastbjerg er medlem av styret.Se mere
14. september 2023 · UdbudsmediaEnergy Machines, ny direktør fra BIGEnergy Machines, har udnævnt Nicolas Kastbjerg som sin nye administrerende direktør. Les artikkel
13. september 2023 · Building SupplyBIG-direktør lander topjob hos energiekspertHan kommer fra toppost i Bjarke Ingels Groups danske hovedkontor Firmaet Energy Machines har udnævnt Nicolas Kastbjerg som ny adm. direktør. Les artikkel
12. september 2023 · Energy Supply DKEnergy Machines henter ny direktør hos BIGNicolas Kastbjerg afløser Johan Gedda, der fremadrettet vil fungere som ...Les artikkel
11. september 2023 · Byggeplads.dkBIG-direktør bliver CEO for miljøteknisk selskabEnergy Machines, har udnævnt Nicolas Kastbjerg som sin nye administrerende direktør Energy Machines, har udnævnt Nicolas Kastbjerg som sin nye administrerende direktør. Les artikkel
11. juli 2023Underskudd på DKK 40 mio.Energy Machines ApSEnergy Machines ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicolas Michael Kastbjerg er medlem av styret.Se mere
12. mai 2023 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 19Energy Machines ApS Nicolas Michael Kastbjerg er indtrådt i bestyrelsen hos Energy Machines ApS i stedet for Jens Olle Petter Termén (kilde: Les artikkel
8. mai 2023Nicolas Michael Kastbjerg blir med i styretEnergy Machines ApSNicolas Michael Kastbjerg erstatter Jens Olle Petter Termén i styret for Energy Machines ApS etter en periode på 6 år.Se mere
9. februar 2023Nicolas Michael Kastbjerg forlater styretA Place To Valby Holding ApSNicolas Michael Kastbjerg forlater styret for A Place To Valby Holding ApS etter en periode på 1 år.Se mere
9. februar 2023Nicolas Michael Kastbjerg forlater styretA Place To A/SNicolas Michael Kastbjerg forlater styret for A Place To A/S etter en periode på 1 år.Se mere