1. september 2014Nicole Send forlater styretDANFIBER A/SNicole Send forlater styret for DANFIBER A/S etter en periode på 3 år.Se mere
9. juli 2014AdresseendringDANFIBER A/SDANFIBER A/S flytter fra Søborg til Allerød. Nicole Send er medlem av styret.Se mere
22. mai 2014Overskudd på DKK 93.449 DANFIBER A/SDANFIBER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Nicole Send er medlem av styret.Se mere
15. mai 2014Erstatning i styretDANFIBER A/S7 endringer i styret for DANFIBER A/S. Nicole Send er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 2013Overskudd på DKK 192.452 DANFIBER A/SDANFIBER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Nicole Send er medlem av styret.Se mere
22. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortDANFIBER A/SDANFIBER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Nicole Send er medlem av styret.Se mere
2. mai 2012Lars Lundin forlater styretDANFIBER A/SLars Lundin forlater styret for DANFIBER A/S etter en periode på 4 måneder. Nicole Send er fortsatt styremedlem.Se mere
11. januar 2012Nicole Send blir med i styretDANFIBER A/SNicole Send blir med i styret for DANFIBER A/S.Se mere