BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.
BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.
BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.
BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.
BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.
BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.
BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.
BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.
BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.
BYG GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Nidal Hilmi Al-Asadi er adm. direktør i virksomheten.