12. september 2000Niels Axel Bernhard Haase forlater ledelsenELDA A/SNiels Axel Bernhard Haase forlater ledelsen for ELDA A/S etter en periode på 1 år.Se mere
17. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortELDA A/SELDA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 31. desember 1999. Niels Axel Bernhard Haase er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2000Erstatning i styretELDA A/S3 endringer i styret for ELDA A/S. Niels Axel Bernhard Haase er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 1999Lis Dahl Frandsen forlater styretELDA A/SLis Dahl Frandsen forlater styret for ELDA A/S etter en periode på 1 år. Niels Axel Bernhard Haase er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 1999Niels Axel Bernhard Haase forlater styretDEFU DATA A.M.B.A.Niels Axel Bernhard Haase forlater styret for DEFU DATA A.M.B.A. etter en periode på 9 år.Se mere
6. september 1999Cenia Elisabet Thorndahl forlater ledelsenELDA A/SCenia Elisabet Thorndahl forlater ledelsen for ELDA A/S etter en periode på 10 måneder. Niels Axel Bernhard Haase er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1999Niels Axel Bernhard Haase forlater styretTETRA DANMARK A.M.B.A.Niels Axel Bernhard Haase forlater styret for TETRA DANMARK A.M.B.A. etter en periode på 5 år.Se mere
1. juni 1999Niels Axel Bernhard Haase blir med i ledelsenELDA A/SNiels Axel Bernhard Haase blir med i ledelsen for ELDA A/S.Se mere
12. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortDEFU DATA A.M.B.A.DEFU DATA A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Niels Axel Bernhard Haase er medlem av styret.Se mere
20. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortDEFU DATA A.M.B.A.DEFU DATA A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Niels Axel Bernhard Haase er medlem av styret.Se mere
30. april 1998Erstatning i styretDEFU DATA A.M.B.A.4 endringer i styret for DEFU DATA A.M.B.A.. Niels Axel Bernhard Haase er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 1997Preben Amsinck forlater ledelsenDEFU DATA A.M.B.A.Preben Amsinck forlater ledelsen for DEFU DATA A.M.B.A. etter en periode på 7 år. Niels Axel Bernhard Haase er medlem av styret.Se mere
8. september 1997Erstatning i styretTETRA DANMARK A.M.B.A.6 endringer i styret for TETRA DANMARK A.M.B.A.. Niels Axel Bernhard Haase er fortsatt styremedlem.Se mere
8. september 1997Hans Flemming Jensen forlater ledelsenTETRA DANMARK A.M.B.A.Hans Flemming Jensen forlater ledelsen for TETRA DANMARK A.M.B.A. etter en periode på 3 år. Niels Axel Bernhard Haase er medlem av styret.Se mere
20. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortTETRA DANMARK A.M.B.A.TETRA DANMARK A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Niels Axel Bernhard Haase er medlem av styret.Se mere
19. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortDEFU DATA A.M.B.A.DEFU DATA A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Niels Axel Bernhard Haase er medlem av styret.Se mere
15. mai 1997Jørgen Christensen blir med i styretDEFU DATA A.M.B.A.Jørgen Christensen erstatter Jørgen Klamer i styret for DEFU DATA A.M.B.A. etter en periode på 6 år. Niels Axel Bernhard Haase er fortsatt styremedlem.Se mere
16. oktober 1996Regnskap for 1995 offentligjortTETRA DANMARK A.M.B.A.TETRA DANMARK A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Niels Axel Bernhard Haase er medlem av styret.Se mere
24. juli 1996Jens Kurt Jensen Møller forlater styretTETRA DANMARK A.M.B.A.Jens Kurt Jensen Møller forlater styret for TETRA DANMARK A.M.B.A. etter en periode på 2 år. Niels Axel Bernhard Haase er fortsatt styremedlem.Se mere
19. desember 1994StiftelseTETRA DANMARK A.M.B.A.TETRA DANMARK A.M.B.A. stiftes i bransjen uoplyst. Niels Axel Bernhard Haase er medlem av styret.Se mere