15. aprilOverskudd på EUR 32.627 Agrar Invest ApSAgrar Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mai 2023Underskudd på EUR 41.119 Agrar Invest ApSAgrar Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai 2022Underskudd på EUR 11.567 Agrar Invest ApSAgrar Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. mars 2021 til 31. desember 2021. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. januar 2022AdresseendringAgrar Invest ApSAgrar Invest ApS flytter fra Beder til Aarhus C. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. november 2021Mogens Hansen forlater ledelsenAgrar Invest ApSMogens Hansen forlater ledelsen for Agrar Invest ApS etter en periode på 3 uker. Niels Bengt er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. november 2021Flere forlater styretAgrar Invest ApS4 medlemmer forlater styret for Agrar Invest ApS. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. november 2021Mogens Hansen blir med i ledelsenAgrar Invest ApSMogens Hansen blir med i ledelsen for Agrar Invest ApS. Niels Bengt er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. november 2021Niels Bengt blir adm. direktørAgrar Invest ApSNiels Bengt blir adm. direktør i Agrar Invest ApS.Se mere
3. november 2021Endring i eierkretsenAgrar Invest ApSNiels Bengt registrert som reell eier av Agrar Invest ApS.Se mere