7. august 2000Niels Brøns forlater ledelsenNIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A.Niels Brøns forlater ledelsen for NIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A. etter en periode på 7 år.Se mere
14. mai 1999Ny status UNDER KONKURSNIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A.Tidligere status: Normal. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 1998Regnskap for 1998 offentligjortNIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A.NIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 31. mars. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortNIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A.NIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortNIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A.NIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortNIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A.NIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 1994Nytt navn: NIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A.ApS KBUS 38 NR. 2790ApS KBUS 38 NR. 2790 skifter navn til NIELS BRØNS ApS. ARKITEKTER M.A.A.. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 1994Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 38 NR. 2790Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 38 NR. 2790 etter en periode på 2 år. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 1994Niels Brøns forlater styretNIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTERNiels Brøns forlater styret for NIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTER etter en periode på 12 år.Se mere
30. september 1994Niels Brøns forlater ledelsenNIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTERNiels Brøns forlater ledelsen for NIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTER etter en periode på 12 år.Se mere
13. mai 1993Flere forlater styretNIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTER2 medlemmer forlater styret for NIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTER. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 1993StiftelseApS KBUS 38 NR. 2790ApS KBUS 38 NR. 2790 stiftes i bransjen arkitektvirksomhed. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 1992Niels Brøns forlater ledelsenADMINISTRATIONSSELSKABET ApSNiels Brøns forlater ledelsen for ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS etter en periode på 3 år.Se mere
14. januar 1991Niels Brøns forlater styretBNC INTERNATIONAL A/SNiels Brøns forlater styret for BNC INTERNATIONAL A/S etter en periode på 4 år.Se mere
21. november 1989Nytt navn: ADMINISTRATIONSSELSKABET ApSVICH 1458 ApSVICH 1458 ApS skifter navn til ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 1989Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 1458 ApSVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 1458 ApS etter en periode på 7 måneder. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 1989Nytt navn: BNC INTERNATIONAL A/STOTAL TRADING DENMARK A/STOTAL TRADING DENMARK A/S skifter navn til BNC INTERNATIONAL A/S. Niels Brøns er medlem av styret.Se mere
1. mai 1989StiftelseVICH 1458 ApSVICH 1458 ApS stiftes i 1989. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 1988Nytt navn: NIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTERNIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTER M.A.ANIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTER M.A.A skifter navn til NIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTER. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 1988Nytt navn: NIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTER M.A.ANIELS BRØNS JAKOBSEN ApS, ARKITEKTERNIELS BRØNS JAKOBSEN ApS, ARKITEKTER skifter navn til NIELS BRØNS JAKOBSEN A/S, ARKITEKTER M.A.A. Niels Brøns er medlem af ledelsen.Se mere