1. april 2008Hans Ole Pedersen blir med i styretSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTEDHans Ole Pedersen erstatter Niels Christian Pedersen i styret for SPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTED etter en periode på 4 år.Se mere
15. november 2007Regnskap for 2006 offentligjortSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTEDSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTED offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Niels Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. april 2007Erstatning i styretSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTED3 endringer i styret for SPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTED. Niels Christian Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTEDSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTED offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Niels Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
15. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTEDSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTED offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Niels Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
16. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTEDSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTED offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Niels Christian Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. april 2004Niels Christian Pedersen blir med i styretSPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTEDNiels Christian Pedersen erstatter Keld Anders Vadsholt i styret for SPARE- OG LAANEKASSEN I ULSTED etter en periode på 1 år.Se mere