18. septemberAdresseendringAdventure-bike ApSAdventure-bike ApS flytter til ny adresse i Karlslunde. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 776.991 Adventure-bike ApSAdventure-bike ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniMichael Bodekær Vedeby forlater styretAdventure-bike ApSMichael Bodekær Vedeby forlater styret for Adventure-bike ApS etter en periode på 7 år. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniMichael Bodekær Vedeby forlater ledelsenAdventure-bike ApSMichael Bodekær Vedeby forlater ledelsen for Adventure-bike ApS etter en periode på 11 år. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
24. aprilKenneth Madsen blir med i ledelsenHotelcykler.dk ApSKenneth Madsen blir med i ledelsen for Hotelcykler.dk ApS. Niels Christian Rahbek eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. aprilCasper Abel Christiansen blir adm. direktørHotelcykler.dk ApSCasper Abel Christiansen erstatter Søren Hansen som adm. direktør i Hotelcykler.dk ApS. Niels Christian Rahbek eier 33,3% av virksomheten.Se mere
22. februarStiftelseHotelcykler.dk ApSHotelcykler.dk ApS stiftes i bransjen udlejning og leasing af varer til fritid og sport. Niels Christian Rahbek eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. desember 2023Endring i eierkretsenAdventure-bike ApSNiels Christian Rahbek øker sitt reelle eierskap av Adventure-bike ApS.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 465.981 Adventure-bike ApSAdventure-bike ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2022Overskudd på DKK 61.538 Adventure-bike ApSAdventure-bike ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2021Underskudd på DKK 311.186 Adventure-bike ApSAdventure-bike ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2020Overskudd på DKK 924.088 Adventure-bike ApSAdventure-bike ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2019Overskudd på DKK 25.087 Adventure-bike ApSAdventure-bike ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2018AdresseendringAdventure-bike ApSAdventure-bike ApS flytter fra København S til Karlslunde. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2018Overskudd på DKK 212.405 Adventure-bike ApSAdventure-bike ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2018Ny bransje: Udlejning og leasing af varer til fritid og sportAdventure-bike ApSTidligere bransje: Detailhandel med telekommunikationsudstyr. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2017Overskudd på DKK 53.521 Adventure-bike ApSAdventure-bike ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2017Niels Christian Rahbek blir med i styretAdventure-bike ApSNiels Christian Rahbek blir med i styret for Adventure-bike ApS.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenAdventure-bike ApSNiels Christian Rahbek registrert som reell eier av Adventure-bike ApS.Se mere
1. januar 2017Nytt navn: Adventure-bike ApSNORDIK SUPPLY ApSNORDIK SUPPLY ApS skifter navn til Adventure-bike ApS. Niels Christian Rahbek er medlem af ledelsen.Se mere