26. marsStiftelseJ&S Care Innovation ApSJ&S Care Innovation ApS stiftes i bransjen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
26. februarEndring i eierkretsenMulti Biopsy I/SNiels Christian Schlegel er ikke lenger registrert som reell eier av Multi Biopsy I/S.Se mere
24. januar 2023Endring i eierkretsenMulti Biopsy I/SNiels Christian Schlegel registrert som reell eier av Multi Biopsy I/S.Se mere
18. desember 2015Niels Christian Schlegel forlater styretNCSYSTEMS ApSNiels Christian Schlegel forlater styret for NCSYSTEMS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
18. desember 2015Tanja d'Otrante Schlegel blir med i ledelsenNCSYSTEMS ApSTanja d'Otrante Schlegel erstatter Niels Christian Schlegel i ledelsen for NCSYSTEMS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
9. desember 2014Overskudd på DKK 0 NCSYSTEMS ApSNCSYSTEMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2014Christian Vang forlater styretNCSYSTEMS ApSChristian Vang forlater styret for NCSYSTEMS ApS etter en periode på 5 år. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2013Overskudd på DKK 5.866 NCSYSTEMS ApSNCSYSTEMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2012Underskudd på DKK 678 NCSYSTEMS ApSNCSYSTEMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2012Endring i eierkretsenNCSYSTEMS ApSTanja d'Otrante Schlegel registrert som reell eier av NCSYSTEMS ApS. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortNCSYSTEMS ApSNCSYSTEMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortNCSYSTEMS ApSNCSYSTEMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2010Peer Nørkjær forlater styretNCSYSTEMS ApSPeer Nørkjær forlater styret for NCSYSTEMS ApS etter en periode på 2 år. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2010AdresseendringNCSYSTEMS ApSNCSYSTEMS ApS flytter fra Birkerød til Holte. Niels Christian Schlegel er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2010Niels Christian Schlegel blir med i styretNCSYSTEMS ApSNiels Christian Schlegel blir med i styret for NCSYSTEMS ApS.Se mere
1. juni 2010Niels Christian Schlegel blir med i ledelsenNCSYSTEMS ApSNiels Christian Schlegel erstatter Christian Vang i ledelsen for NCSYSTEMS ApS etter en periode på 2 år.Se mere