26. januarOverskudd på DKK 419.979 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2023Overskudd på DKK 307.077 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2022Overskudd på DKK 478.364 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2020Overskudd på DKK 228.953 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2020 · Lokalavisen ÅrhusTV: Flytter efter 53 år - Brdr. Sejr Motorcykler skal et gear opIsær hos den 62-årige medejer og direktør Niels Sejr, der har arbejdet med motorcykler lige så længe, han kan huske: Les artikkel
5. februar 2020AdresseendringBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS flytter fra Aarhus N til Aarhus V. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2019Overskudd på DKK 266.986 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2018. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2018Overskudd på DKK 169.224 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2017Overskudd på DKK 304.750 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2016. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2016Overskudd på DKK 258.151 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2014 til 31. oktober 2015. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2015Overskudd på DKK 135.986 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2014. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2015Ny bransje: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertilBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSTidligere bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2014Overskudd på DKK 160.640 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2012 til 31. oktober 2013. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2013Overskudd på DKK 191.057 BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2011 til 31. oktober 2012. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2010 til 31. oktober 2011. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2011Erik Damgaard Sejr forlater ledelsenBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSErik Damgaard Sejr forlater ledelsen for BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS etter en periode på 28 år. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2011Endring i eierkretsenBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBenny Haslev registrert som reell eier av BRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2009 til 31. oktober. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApSBRDR. SEJR MOTORCYKLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2008 til 31. oktober 2009. Niels Damgaard Sejr er medlem af ledelsen.Se mere