29. juniOverskudd på DKK 0 Johnny's Holding ApSJohnny's Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 0 Johnny's Holding ApSJohnny's Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2022Overskudd på DKK 0 Johnny's Holding ApSJohnny's Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2021Overskudd på DKK 0 Johnny's Holding ApSJohnny's Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2020Overskudd på DKK 0 Johnny's Holding ApSJohnny's Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. september 2018 til 31. desember 2019. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2018Kim Pedersen blir med i ledelsenThy Trækkerservice ApSKim Pedersen erstatter Niels Erik Hansen i ledelsen for Thy Trækkerservice ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
1. desember 2018Endring i eierkretsenThy Trækkerservice ApSNiels Erik Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Thy Trækkerservice ApS.Se mere
13. september 2018StiftelseThy Trækkerservice ApSThy Trækkerservice ApS stiftes i bransjen vejgodstransport. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2018StiftelseJohnny's Holding ApSJohnny's Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 1999Niels Erik Hansen forlater ledelsenSTEVNSVEJ'S MASKINSTATION ApSNiels Erik Hansen forlater ledelsen for STEVNSVEJ'S MASKINSTATION ApS etter en periode på 11 år.Se mere
26. oktober 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSTEVNSVEJ'S MASKINSTATION ApSTidligere status: Normal. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortSTEVNSVEJ'S MASKINSTATION ApSSTEVNSVEJ'S MASKINSTATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortSTEVNSVEJ'S MASKINSTATION ApSSTEVNSVEJ'S MASKINSTATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 1988StiftelseSTEVNSVEJ'S MASKINSTATION ApSSTEVNSVEJ'S MASKINSTATION ApS stiftes i bransjen uoplyst. Niels Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere