27. juni 2013Niels Fabricius forlater styretORECO A/SNiels Fabricius forlater styret for ORECO A/S etter en periode på 4 år.Se mere
17. mai 2013Jan Hove Sørensen blir med i styretORECO A/SJan Hove Sørensen erstatter Jan Stumpe Hummer i styret for ORECO A/S etter en periode på 11 år. Niels Fabricius er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2013Overskudd på DKK 2,1 mio.ORECO A/SORECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Niels Fabricius er medlem av styret.Se mere
2. januar 2013Villy Karsten Sørensen forlater styretORECO A/SVilly Karsten Sørensen forlater styret for ORECO A/S etter en periode på 2 år. Niels Fabricius er fortsatt styremedlem.Se mere
10. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortORECO A/SORECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Niels Fabricius er medlem av styret.Se mere
8. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortORECO A/SORECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Niels Fabricius er medlem av styret.Se mere
4. april 2011Villy Karsten Sørensen blir med i styretORECO A/SVilly Karsten Sørensen erstatter Ole Steen Christensen i styret for ORECO A/S etter en periode på 10 år. Niels Fabricius er fortsatt styremedlem.Se mere
1. desember 2010Steen Linderstrøm-Lang blir adm. direktørORECO A/SSteen Linderstrøm-Lang blir adm. direktør i ORECO A/S. Niels Fabricius er medlem av styret.Se mere
30. november 2010Michael Moritz Meyer forlater ledelsenORECO A/SMichael Moritz Meyer forlater ledelsen for ORECO A/S etter en periode på 10 år. Niels Fabricius er medlem av styret.Se mere
8. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortORECO A/SORECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Niels Fabricius er medlem av styret.Se mere
6. april 2010Stig Bøgh Karlsen blir ny styrelederORECO A/SStig Bøgh Karlsen erstatter Ivan Heine Hermansen som styreleder hos ORECO A/S etter en periode på 9 år. Niels Fabricius er fortsatt styremedlem.Se mere
24. november 2009Ulrik Bülow blir med i styretORECO A/SUlrik Bülow blir med i styret for ORECO A/S. Niels Fabricius er fortsatt styremedlem.Se mere
17. november 2009Ny bransje: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.ORECO A/STidligere bransje: Ikke-specialiseret engroshandel. Niels Fabricius er medlem av styret.Se mere
15. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortORECO A/SORECO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Niels Fabricius er medlem av styret.Se mere
2. april 2009Niels Fabricius blir med i styretORECO A/SNiels Fabricius erstatter Per Skougaard Jespersen i styret for ORECO A/S etter en periode på 8 år.Se mere