7. augustUnderskudd på DKK 11.719 CF Produktion ApSCF Produktion ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Farver er medlem av styret.Se mere
7. augustUnderskudd på DKK 82.382 ComFerm Holding ApSComFerm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
7. augustUnderskudd på DKK 51.259 ComFerm ApSComFerm ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
12. juliUnderskudd på DKK 6.795 3Hill Ventures ApS3Hill Ventures ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. juli 2022 til 31. desember 2023. Niels Farver er medlem af ledelsen.Se mere
23. januarAdresseendring3Hill Ventures ApS3Hill Ventures ApS flytter fra Knebel til Egå. Niels Farver er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2023Endring i eierkretsenComFerm ApSPia Strunge Folkmann er ikke lenger registrert som reell eier av ComFerm ApS. Niels Farver eier fortsat 29,6% av virksomheten.Se mere
25. juli 2023Endring i eierkretsenComFerm Holding ApSPia Strunge Folkmann er ikke lenger registrert som reell eier av ComFerm Holding ApS. Niels Farver eier fortsat 29,6% av virksomheten.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 35.739 ComFerm ApSComFerm ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 79.422 CF Produktion ApSCF Produktion ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. desember 2021 til 31. desember 2022. Niels Farver er medlem av styret.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 12.467 ComFerm Holding ApSComFerm Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
29. mai 2023AdresseendringComFerm Holding ApSComFerm Holding ApS flytter fra Silkeborg til Højbjerg. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
29. mai 2023AdresseendringComFerm ApSComFerm ApS flytter fra Silkeborg til Højbjerg. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
24. mai 2023Pia Strunge Folkmann slutter som adm. direktørCF Produktion ApSPia Strunge Folkmann slutter som adm. direktør i CF Produktion ApS. Niels Farver er medlem av styret.Se mere
24. mai 2023Pia Strunge Folkmann slutter som adm. direktørComFerm ApSPia Strunge Folkmann slutter som adm. direktør i ComFerm ApS. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
24. mai 2023Pia Strunge Folkmann slutter som adm. direktørComFerm Holding ApSPia Strunge Folkmann slutter som adm. direktør i ComFerm Holding ApS. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
24. mai 2023Christian Bruun Ejlersgaard blir med i ledelsenCF Produktion ApSChristian Bruun Ejlersgaard blir med i ledelsen for CF Produktion ApS. Niels Farver er medlem av styret.Se mere
24. mai 2023Christian Bruun Ejlersgaard blir med i ledelsenComFerm ApSChristian Bruun Ejlersgaard blir med i ledelsen for ComFerm ApS. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
24. mai 2023Christian Bruun Ejlersgaard blir med i ledelsenComFerm Holding ApSChristian Bruun Ejlersgaard blir med i ledelsen for ComFerm Holding ApS. Niels Farver eier 29,6% av virksomheten.Se mere
6. juli 2022Niels Farver blir med i ledelsen3Hill Ventures ApSNiels Farver blir med i ledelsen for 3Hill Ventures ApS.Se mere
6. juli 2022Ny status NORMAL3Hill Ventures ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Niels Farver er medlem af ledelsen.Se mere