29. oktober 2008Niels Finn Gade forlater styret13.02.2007 A/SNiels Finn Gade forlater styret for 13.02.2007 A/S etter en periode på 3 år.Se mere
10. juni 2008Niels Finn Gade forlater ledelsenNFG HOLDING ApSNiels Finn Gade forlater ledelsen for NFG HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
7. mai 2008Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGNFG HOLDING ApSTidligere status: Normal. Niels Finn Gade er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2008Ny status UNDER KONKURS13.02.2007 A/STidligere status: Normal. Niels Finn Gade er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygninger13.02.2007 A/STidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Niels Finn Gade er medlem av styret.Se mere
23. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjort13.02.2007 A/S13.02.2007 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2005 til 30. september 2006. Niels Finn Gade er medlem av styret.Se mere
13. februar 2007Erik Laigaard Christensen blir med i ledelsen13.02.2007 A/SErik Laigaard Christensen erstatter Jens Christian Laigaard Christensen i ledelsen for 13.02.2007 A/S etter en periode på 9 måneder. Niels Finn Gade er medlem av styret.Se mere
13. februar 2007Adresseendring13.02.2007 A/S13.02.2007 A/S flytter til ny adresse i Aars. Niels Finn Gade er medlem av styret.Se mere
13. februar 2007Nytt navn: 13.02.2007 A/SGLC A/SGLC A/S skifter navn til 13.02.2007 A/S. Niels Finn Gade er medlem av styret.Se mere
5. mai 2006Niels Finn Gade slutter som adm. direktørGLC A/SNiels Finn Gade slutter som adm. direktør i GLC A/S.Se mere
5. mai 2006Jens Christian Laigaard Christensen blir med i ledelsenGLC A/SJens Christian Laigaard Christensen blir med i ledelsen for GLC A/S. Niels Finn Gade er medlem av styret.Se mere
5. mai 2006Ny selskapsform AktieselskabGLC A/SGLC BYG & ANLÆG ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til GLC A/S. Niels Finn Gade er medlem av styret.Se mere
5. mai 2006StiftelseNFG HOLDING ApSNFG HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Niels Finn Gade er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2005Ny bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)GLC BYG & ANLÆG ApSTidligere bransje: Uoplyst. Niels Finn Gade er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 2005StiftelseGLC BYG & ANLÆG ApSGLC BYG & ANLÆG ApS stiftes i bransjen uoplyst. Niels Finn Gade er adm. direktør i virksomheten.Se mere