15. septemberStiftelseNGL Administration ApSNGL Administration ApS stiftes i bransjen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Niels Gorm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. augustAdresseendringNGL Ejendomme ApSNGL Ejendomme ApS flytter fra Odense C til Odense NV. Niels Gorm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. augustAdresseendringRØGERIET INVEST ApSRØGERIET INVEST ApS flytter fra Odense C til Odense NV. Niels Gorm Larsen er medlem av styret.Se mere
15. maiUnderskudd på DKK 64.333 RØGERIET INVEST ApSRØGERIET INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Gorm Larsen er medlem av styret.Se mere
20. november 2023Overskudd på DKK 803.712 NGL Ejendomme ApSNGL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Gorm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 163.177 RØGERIET INVEST ApSRØGERIET INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Gorm Larsen er medlem av styret.Se mere
21. november 2022 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Odense C fik millionoverskudVirksomheden ledes af direktør Niels Gorm Larsen. Les artikkel
21. november 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.NGL Ejendomme ApSNGL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Niels Gorm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2022Underskudd på DKK 81.373 RØGERIET INVEST ApSRØGERIET INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Gorm Larsen er medlem av styret.Se mere
24. november 2021Overskudd på DKK 761.668 NGL Ejendomme ApSNGL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Niels Gorm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2021AdresseendringNGL Ejendomme ApSNGL Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Odense C. Niels Gorm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2021Nytt navn: NGL Ejendomme ApSNGL INVEST & ADMINISTRATION ApSNGL INVEST & ADMINISTRATION ApS skifter navn til NGL Ejendomme ApS. Niels Gorm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2021AdresseendringRØGERIET INVEST ApSRØGERIET INVEST ApS flytter til ny adresse i Odense C. Niels Gorm Larsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2021Underskudd på DKK 86.665 RØGERIET INVEST ApSRØGERIET INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Gorm Larsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2020Niels Gorm Larsen forlater ledelsenNGL 2019 ApSNiels Gorm Larsen forlater ledelsen for NGL 2019 ApS etter en periode på 14 år.Se mere
4. desember 2020Endring i eierkretsenNGL 2019 ApSNiels Gorm Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av NGL 2019 ApS.Se mere
1. desember 2020Overskudd på DKK 34.521 NGL 2019 ApSNGL 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Niels Gorm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 658.166 NGL INVEST & ADMINISTRATION ApSNGL INVEST & ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Niels Gorm Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2020Niels Gorm Larsen forlater styretSortekilde Consult ApSNiels Gorm Larsen forlater styret for Sortekilde Consult ApS etter en periode på 5 år.Se mere
4. september 2020 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerHans Wilhelm Schur er indtrådt som bestyrelsesformand, og samtidig er Knud Jensen og Inger Schur indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susanne Gade Ebbesen, Asger Grønkjær og Niels Gorm Larsen (kilde: Les artikkel