1. juli 1997Niels Helge Rostgaard Nielsen forlater styretSEAS HOLDING ApSNiels Helge Rostgaard Nielsen forlater styret for SEAS HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
1. juli 1997Niels Helge Rostgaard Nielsen forlater styretSEAS TRANSMISSION A/SNiels Helge Rostgaard Nielsen forlater styret for SEAS TRANSMISSION A/S etter en periode på 85 år.Se mere
24. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortSEAS TRANSMISSION A/SSEAS TRANSMISSION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
11. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortSEAS TRANSMISSION A/SSEAS TRANSMISSION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortSEAS HOLDING ApSSEAS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. november 1995Nytt navn: SEAS TRANSMISSION A/SSEAS A/SSEAS A/S skifter navn til SEAS TRANSMISSION A/S. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. november 1995Flere forlater styretSEAS A/S10 medlemmer forlater styret for SEAS A/S. Niels Helge Rostgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. juni 1995Flere forlater styretSEAS HOLDING ApS2 medlemmer forlater styret for SEAS HOLDING ApS. Niels Helge Rostgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. august 1994Flere forlater styretSEAS HOLDING ApS5 medlemmer forlater styret for SEAS HOLDING ApS. Niels Helge Rostgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. juni 1994Flere forlater styretSEAS A/S6 medlemmer forlater styret for SEAS A/S. Niels Helge Rostgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. november 1993Petter Johannes Wende Møller slutter som adm. direktørSEAS A/SPetter Johannes Wende Møller slutter som adm. direktør i SEAS A/S. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
8. november 1993Petter Johannes Wende Møller slutter som adm. direktørSEAS HOLDING ApSPetter Johannes Wende Møller slutter som adm. direktør i SEAS HOLDING ApS. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. juli 1993Torben Gustav Garth-Grüner forlater styretSEAS A/STorben Gustav Garth-Grüner forlater styret for SEAS A/S etter en periode på 81 år. Niels Helge Rostgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juli 1993Torben Gustav Garth-Grüner forlater styretSEAS HOLDING ApSTorben Gustav Garth-Grüner forlater styret for SEAS HOLDING ApS etter en periode på 5 år. Niels Helge Rostgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juni 1993Ove Walther Dietrich slutter som adm. direktørSEAS A/SOve Walther Dietrich slutter som adm. direktør i SEAS A/S. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
14. juni 1993Ove Walther Dietrich slutter som adm. direktørSEAS HOLDING ApSOve Walther Dietrich slutter som adm. direktør i SEAS HOLDING ApS. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
14. juni 1993Flere forlater ledelsenSEAS A/S2 personer forlater ledelsen for SEAS A/S. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
14. juni 1993Flere forlater ledelsenSEAS HOLDING ApS2 personer forlater ledelsen for SEAS HOLDING ApS. Niels Helge Rostgaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. desember 1992Karl Vilhelm Nielsen forlater styretSEAS A/SKarl Vilhelm Nielsen forlater styret for SEAS A/S etter en periode på 80 år. Niels Helge Rostgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. desember 1992Karl Vilhelm Nielsen forlater styretSEAS HOLDING ApSKarl Vilhelm Nielsen forlater styret for SEAS HOLDING ApS etter en periode på 4 år. Niels Helge Rostgaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere