26. juniNiels Henrik Jensen forlater ledelsenEJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDONiels Henrik Jensen forlater ledelsen for EJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDO etter en periode på 29 år.Se mere
26. juniNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONEJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDOTidligere status: Normal. Niels Henrik Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 82.064 NiDo Holding ApSNiDo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 48.589 EJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDOEJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 5,7 mio.INVESTERINGSSELSKABET DONI ApSINVESTERINGSSELSKABET DONI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2023 · ErhvervplusFald i tallene: Finansvirksomhed i Klintebjerg må se millionminus i øjneneVirksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Henrik Jensen og Dorte Irene Jensen. Les artikkel
5. april 2023Underskudd på DKK 5,2 mio.INVESTERINGSSELSKABET DONI ApSINVESTERINGSSELSKABET DONI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2023AdresseendringINVESTERINGSSELSKABET DONI ApSINVESTERINGSSELSKABET DONI ApS flytter fra Otterup til Odense C. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2023 · Fyens.dkNedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos holdingselskab i KlintebjergVirksomheden ledes af direktør Niels Henrik Jensen. Les artikkel
2. mars 2023Overskudd på DKK 212.134 NiDo Holding ApSNiDo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2023Overskudd på DKK 103.229 EJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDOEJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2022Overskudd på DKK 5,4 mio.INVESTERINGSSELSKABET DONI ApSINVESTERINGSSELSKABET DONI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2022Overskudd på DKK 705.432 NiDo Holding ApSNiDo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. juni 2021 til 31. desember 2021. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2022Overskudd på DKK 709.332 EJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDOEJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2021StiftelseNiDo Holding ApSNiDo Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2021Overskudd på DKK 6,7 mio.INVESTERINGSSELSKABET DONI ApSINVESTERINGSSELSKABET DONI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2021Overskudd på DKK 192.457 EJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDOEJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2020Endring i eierkretsenGARTNERIET NIDO ApSNiels Henrik Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av GARTNERIET NIDO ApS.Se mere
4. august 2020AdresseendringEJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDOEJENDOMSANPARTSSELSKABET NIDO flytter til ny adresse i Otterup. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2020AdresseendringINVESTERINGSSELSKABET DONI ApSINVESTERINGSSELSKABET DONI ApS flytter til ny adresse i Otterup. Niels Henrik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere