Niels Henrik Olsen har været i direktionen for CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL ApS siden 2020 og er desuden direktør i CONTAINER PROVIDERS LEASING ApS og CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL DANMARK ApS.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.
CONTAINER PROVIDERS INTERNATIONAL HOLDING ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Henrik Olsen er medlem af ledelsen.