8. juliOverskudd på DKK 13.289 Aktieselskabet af 22.10.2015Aktieselskabet af 22.10.2015 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Henrik Reventlow er medlem av styret.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 11.489 Consilium Holding ApSConsilium Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Henrik Reventlow er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2023Underskudd på DKK 110.088 Aktieselskabet af 22.10.2015Aktieselskabet af 22.10.2015 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Henrik Reventlow er medlem av styret.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 18.602 Consilium Holding ApSConsilium Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Henrik Reventlow er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Nye navn i styretAktieselskabet af 22.10.20152 nye medlemmer blir med i styret for Aktieselskabet af 22.10.2015. Niels Henrik Reventlow er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 2023Steen Asbjørn Christensen blir adm. direktørAktieselskabet af 22.10.2015Steen Asbjørn Christensen erstatter Christian Ørum Madsen som adm. direktør i Aktieselskabet af 22.10.2015. Niels Henrik Reventlow er medlem av styret.Se mere
3. august 2022AdresseendringAktieselskabet af 22.10.2015Aktieselskabet af 22.10.2015 flytter til ny adresse i Kolding. Niels Henrik Reventlow er medlem av styret.Se mere
28. juli 2022Underskudd på DKK 645.000 Aktieselskabet af 22.10.2015Aktieselskabet af 22.10.2015 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Henrik Reventlow er medlem av styret.Se mere
6. juli 2022Underskudd på DKK 30.781 Consilium Holding ApSConsilium Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Henrik Reventlow er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2021AdresseendringAktieselskabet af 22.10.2015Aktieselskabet af 22.10.2015 flytter fra Holstebro til Kolding. Niels Henrik Reventlow er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2021Nytt navn: Aktieselskabet af 22.10.2015SAC Center Vest A/SSAC Center Vest A/S skifter navn til Aktieselskabet af 22.10.2015. Niels Henrik Reventlow er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabConsilium Holding ApSConsilium Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Consilium Holding ApS. Niels Henrik Reventlow er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2021Overskudd på DKK 197.000 SAC Center Vest A/SSAC Center Vest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Henrik Reventlow er medlem av styret.Se mere
11. juli 2021Overskudd på DKK 2.482 Consilium Holding IVSConsilium Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Henrik Reventlow er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2021Niels Henrik Reventlow blir med i styretSAC Center Vest A/SNiels Henrik Reventlow erstatter Carsten Nørgaard i styret for SAC Center Vest A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. september 2020Underskudd på DKK 2.206 Consilium Holding IVSConsilium Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Niels Henrik Reventlow er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2019Overskudd på DKK 6.798 Consilium Holding IVSConsilium Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Niels Henrik Reventlow er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2018Underskudd på DKK 3.022 Consilium Holding IVSConsilium Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Niels Henrik Reventlow er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2017 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerDöhler Denmark A/S I bestyrelsen for Döhler Denmark A/S har Arie Roelof Murk Endendijk erstattet Niels Henrik Reventlow, mens medarbejderne har valgt Kim Schmidt Milsø ind i bestyrelsen på bekostning af Torsten Valsted Rasmussen (kilde: Les artikkel
6. desember 2017Arie Roelof Murk Endendijk blir med i styretDöhler Denmark A/SArie Roelof Murk Endendijk erstatter Niels Henrik Reventlow i styret for Döhler Denmark A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere